Entreprise : SCI MCCM - SIREN 437 597 867
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2022)
Dénomination
SCI MCCM
SIREN (siège)
437 597 867
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2001
Fermeture de l'établissement - 43759786700021
- Date d'effet de la fermeture : 05/10/2022
Fermeture de l'établissement - 43759786700013
- Date d'effet de la fermeture : 16/05/2020
Date de fin de la personne morale
01/05/2100
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
25 RUE DU CHATELET 03100 MONTLUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Abrest
Nom, Prénom(s)
SAULNIER CAROLINE
Nom d'usage
BLANC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Hérisson
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/2001
Siret
43759786700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE GAMBETTA
03190 , HERISSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/2001
Siret
43759786700021
Nom commercial
SCI "MCCM"
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
25 RUE 25 Rue du Châtelet
03100 , Montluçon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2327
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 05/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Dissolution à compter du 25/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/11/2021, liquidateur : BLANC Maurice, siège de la liquidation : 16 Rue du Parc 03200 Abrest, parution de la publicité légale : La Semaine de l'Allier paru le 09/12/2021
Numéro d'observation
480
Date d'ajout
23/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2005 : Changement de qualité : BLANC Maurice, Co-Gérant devient Co-gérant associé Changement de qualité : BLANC Caroline, Co-Gérant devient Co-gérant associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).