Entreprise : CENTRE D IMAGERIE BAYONNE ADOUR - SIREN 437 508 013
Identité
(Entreprise radiée le 16/07/2019)
Dénomination
CENTRE D IMAGERIE BAYONNE ADOUR
Sigle
CIBA
SIREN (siège)
437 508 013
Date d'immatriculation au RNE
24/04/2001
Fermeture de l'établissement - 43750801300061
- Date d'effet de la fermeture : 14/06/2019
Fermeture de l'établissement - 43750801300012
- Date d'effet de la fermeture : 03/08/2015
Fermeture de l'établissement - 43750801300020
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/2002
Fermeture de l'établissement - 43750801300038
- Date d'effet de la fermeture : 03/08/2015
Fermeture de l'établissement - 43750801300046
- Date d'effet de la fermeture : 14/06/2019
Fermeture de l'établissement - 43750801300053
- Date d'effet de la fermeture : 03/08/2015
Fermeture de l'établissement - 43750801300079
- Date d'effet de la fermeture : 14/06/2019
Fermeture de l'établissement - 43750801300087
- Date d'effet de la fermeture : 14/06/2019
Date de fin de la personne morale
23/04/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
10620 EUR
Adresse du siège
22 BD ALSACE LORRAINE 64100 BAYONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAYOL MARIE-AURELIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Arbonne
Nom, Prénom(s)
CHARUAU LAURENCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
LAYRE BRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
FAU GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Mouguerre
Nom, Prénom(s)
DEWAILLY MARION
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Arbonne
Nom, Prénom(s)
IRAZOQUI PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
LECESNE ROBIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
HAGET CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
GOYENEIX PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
HARRAN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
DARRIGADE JEAN-MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
BRICHAUX JEAN-CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Anglet
Dénomination
HELOENCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/2001
Siret
43750801300020
Code APE
851C
Adresse
8 BD DU DOCTEUR JUNQUA
40130 , CAPBRETON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/2001
Siret
43750801300079
Code APE
8622C - Autres activités des médecins spécialistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Médecins radiologues
Adresse
7 RUE DE LA PALINETTE
40130 , CAPBRETON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES PINS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/10/2002
Siret
43750801300038
Enseigne
HARRAN DARRIGADE BRICHAUX LECESNE
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
60 AV MAREC LATTRE DE TASSIGNY
40130 , CAPBRETON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
43750801300046
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
20 ALL DU PETIT PIERRE
40390 , SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/04/2001
Siret
43750801300012
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
RUE JULES BALASQUE
64100 , BAYONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
43750801300053
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
AV DU DOC LAFOURCADE
64100 , BAYONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE LAFOURCADE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/2014
Siret
43750801300061
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Médecins radiologues
Adresse
22 BD 22 Boulevard Alsace-Lorraine
64100 , Bayonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/08/2015
Siret
43750801300087
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Médecins radiologues
Adresse
13 ALL DOCTEUR ROBERT LAFON
64100 , BAYONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAPIO CLINIQUE BELHARRA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6677
Date d'ajout
16/07/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SELAS CBim dans le cadre d'une fusion avec effet au 14/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4620
Date d'ajout
10/07/2019
Description
Radiation du RCS le 10/07/2019 avec effet au 14/06/2019 Cessation d'activité dans le ressort Fermeture de l'établissement secondaire Fusion par CBIM 443 478 946 RCS Bayonne
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).