Entreprise : VALLON - SIREN 437 380 843
Identité
Dénomination
VALLON
SIREN (siège)
437 380 843
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1973
Début d’activité
01/04/1973
Date de fin de la personne morale
06/05/2122
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
MECANIQUE GENERALE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
639000 EUR
Adresse du siège
170 ALL DES BARONNIES 26300 BOURG-DE-PEAGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLON JACKY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Bésayes
Nom, Prénom(s)
VALLON ETIENNE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Bésayes
Nom, Prénom(s)
VALLON JOSETTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Bésayes
Nom, Prénom(s)
VALLON RENE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
Alixan
Nom, Prénom(s)
VALLON MYLENE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Montélier
Dénomination
CABINET Jean -Claude ESCOFFIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1973
Siret
43738084300031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion de portefeuille, titres et valeurs mobilières, étude, conseil, assistance aux entreprises.
Autres Activités
Gestion de portefeuille, titres et valeurs mobilières, étude, conseil, assistance aux entreprises.
Adresse
170 ALL DES BARONNIES
26300 , BOURG-DE-PEAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1973
Siret
43738084300015
Code APE
741J
Adresse
RTE DE VALENCE
26300 , BESAYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/01/2004
Siret
43738084300023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LES BERAUDS
26100 , ROMANS-SUR-ISERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4-36
Date d'ajout
06/01/2000
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATIONANCIENNE :ETS VALLON NOUVELLE : VALLON AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS ** CAPITAL PORTE A :540 000 EUROS **MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL QUI DEVIENT : "COMMERCIALISATION ET NEGOCE DE TOUS PRODUITS INDUSTRIELS, VENTE DE DONNEES ET D'INFORMATIONS, ETUDE, CONSEIL, ET ASSISTANCE AUX ENTREPRISES ACQUISITION DE TOUTE PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE, CREATION, LOCATION PRISE A BAIL DE TOUS ETABLISSEMENTS, USINES, ATELIERS, GESTION DE PORTEFEUILLES, TIRTE ET VALEURS MOBILIERES ** APPORT PARTIEL D'ACTIF A LA SA PMD VALLON DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE "MECANIQUE GENERALE" ET A LA SA ERM VALLON DE LA BRANCHE D'ACTIVTE DE "FABRICATION DE MACHINES SPECIALES" (LES CONTRATS DE LOCATION GERANCE CONSENTIS A CES SOCIETES SONT RESILIES) Date d'effet : 23 décembre 1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1-2703
Date d'ajout
22/06/1999
Description
** MODIFICATION DE L'ACTIVITE - MISE EN LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE "FABRICATION DE MACHINES SPECIALES" AU PROFIT DE LA SOCIETE "SA ERM VALLON", LES DIAS 26300 BESAYES - MISE EN LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE "MECANIQUE GENERALE DE PRECISION" AU PROFIT DE LA SOCIETE "SA PMD VALLON" POUR UNE DUREE DE UNE ANNEE RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION A COMPTER DU 01/06/99 PAR SUITE DE CES MISES EN LOCATION GERANCE, LA SOCIETE EXERCE DORENAVANT L'ACTIVITE DE "PRESTATIONS DE SERVICE" A COMPTER DU 01/06/99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MR RENE VALLON A ETE GERANT DE LA SOCIETE DU 01.04.73 AU 31.12.84 MR RENE VALLON EST PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DEPUIS LE 01.01.85, JOUR DE LA TRANSFORMATION DE SARL EN SA
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 16 avril 1973 - L'ECHO ET LE VALENTINOIS du 14 avril 1973
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).