Entreprise : GANON - SIREN 436 880 579
Identité
Dénomination
GANON
SIREN (siège)
436 880 579
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1968
Début d’activité
15/09/1968
Date de fin de la personne morale
14/10/2067
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, représentation, vente, de toutes menuiseries industrielles, et spécialités du bâtiment - entreprise de revêtement des sols.
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Capital social
38417.15 EUR
Adresse du siège
27 RUE HENRI REY 26000 VALENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PHJ DEVELOPPEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Valence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1968
Siret
43688057900053
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT, REPRESENTATION, VENTE DE TOUTES MENUISERIES INDUSTRIELLES ET SPECIALITES DU BATIMENT, ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
27 RUE HENRI REY
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
43688057900046
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Activité principale
Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
6 RUE FULTON
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
* RAOUL GUY GANON A ETAIT ASSOCIE GERANT DE LA SNC "ETS BOUVIER GANON" DE LA CONSTITUTION JUSQU'AU 30.09.1976 DATE DE TRANSFORMATION EN STE ANONYME * RAOUL GUY GANON A ETAIT ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30.09.76 AU 21.06.85 * RAOUL GUY GANON RESTE ADMINISTRATEUR DU 26.06.85 AU 22.06.88 La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 252 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 417.15 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 25 septembre 1968 - LE VALENTINOIS du 21 septembre 1968
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).