Entreprise : SARL ETS FANGET - SIREN 436 780 076
Identité
(Entreprise radiée le 26/08/2021)
Dénomination
SARL ETS FANGET
SIREN (siège)
436 780 076
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1967
Fermeture de l'établissement - 43678007600028
- Date d'effet de la fermeture : 02/06/2020
Fermeture de l'établissement - 43678007600010
- Date d'effet de la fermeture : 09/04/2004
Date de fin de la personne morale
12/01/2042
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
8 CRS PIERRE DIDIER 26100 ROMANS-SUR-ISERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COMBE NOIR, MAS VICTOR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUBON DENIS
Nom d'usage
MAUBON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1967
Siret
43678007600010
Code APE
524T
Adresse
9 CRS PIERRE DIDIER
26100 , ROMANS-SUR-ISERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/04/2004
Siret
43678007600028
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION MONTAGE DE LUNETTES POUR LA PROTECTION DE LA VUE
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Adresse
8 CRS PIERRE DIDIER
26100 , ROMANS SUR ISERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/018201
Date d'ajout
26/08/2021
Description
Radiation en date du 26/08/2021 - Clôture des opérations de liquidation 30/06/2021 (Assemblée générale en date du 30/06/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/009890
Date d'ajout
11/05/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 26/02/2021 - Siège de la liquidation : 14 Chemin des Berges Combe Noire, Mas Victor 26100 ROMANS-SUR-ISERE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Impartial du 11/03/2021
Numéro d'observation
F21/006463
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 02/06/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 30 juillet 1943 - L'IMPARTIAL du 05 août 1943
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
** PROROGATION DE DUREE : 50 ANS A COMPTER DU 01.01.93 (ASSEMBLEE DU 30.12.91) La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE APE : 524T Commerce de détail d'optique et de photographie SIRET : 436 780 076 00028
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).