Entreprise : LORIOL - SIREN 435 881 255
Identité
Dénomination
LORIOL
SIREN (siège)
435 881 255
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1958
Date de fin de la personne morale
14/10/1999
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
69000 EUR
Adresse du siège
25 RUE LEON GAUMONT 26000 VALENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORIOL ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Bésayes
Nom, Prénom(s)
LORIOL AGNES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Nom, Prénom(s)
LORIOL DUBOIS
Nom d'usage
SYLVETTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
RAVEL ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
LORIOL MICHEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Valence
Dénomination
C.R.M.D.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Valence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1949
Siret
43588125500028
Code APE
203Z
Origine du fonds
Apport
Activité principale
ENTREPRISE DE MNUISERIE ET CHARPENTE, MEUBLES ET AGENCEMENT DE MAGASINS
Adresse
25 RUE 25 Rue GAUMONT ZAT
26000 , Valence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F07/002578
Date d'ajout
09/05/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 09/05/2007 prononçant l' adoption du régime des articles 640-1 et suivants du code de commerce (régime normal de la LJ)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/006015
Date d'ajout
06/11/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 06/11/2006 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Juge commissaire : Monsieur FAURE Lionel. . Liquidateur-judiciaire : Maître GRANDJEAN Nicolas RUE GUILLAUME 26100 ROMANS SUR ISERE . Date de cessation des paiements : 03/11/2006
Numéro d'observation
F05/005697
Date d'ajout
15/12/2005
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
1-1535
Date d'ajout
24/06/1988
Description
DECISION DE POURSUITE D'ACTIVITE (ART 68 OU 241 DE LA LOI DU 24.7.66)A COMPTER DU 23/01/88
Numéro d'observation
1-723
Date d'ajout
10/09/1985
Description
DECISION DE POURSUITE D'ACTIVITE (ART 68 OU 241 DE LA LOI DU 24.7.66)A COMPTER DU 23/01/85
Numéro d'observation
1-763
Date d'ajout
19/09/1983
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30.12.81 A COMPTER DU 11/06/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 22 décembre 1949 - LE VALENTINOIS du 24 décembre 1949
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
** PROROGATION DE DUREE : 50 ANS A COMPTER DE SON TERME INITIAL, LE 30.09.1999 La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 106 714.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).