Entreprise : BRISSET - SIREN 435 376 892
Identité
Dénomination
BRISSET
SIREN (siège)
435 376 892
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2001
Début d’activité
01/04/2001
Date de fin de la personne morale
19/04/2100
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
la propriété, la gestion, l'administration et la location de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
128600 EUR
Adresse du siège
LE GRAND SURFIN 49330 LES HAUTS-D'ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Soeurdres
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISSET DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Les Hauts-d'Anjou
Nom, Prénom(s)
BRISSET FREDERIC , ROGER , EUGENE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Daon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2001
Siret
43537689200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété, la gestion, l'administration et la location de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Autres Activités
la propriété, la gestion, l'administration et la location de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Adresse
LE GRAND SURFIN
49330 , LES HAUTS-D'ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Soeurdres
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5081
Date d'ajout
02/06/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 15/04/2008 Ancien : 80000 EUR Nouveau : 122800 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/04/2008 : Nouveau : BRISSET David, CO-GÉRANT Changement de qualité : BRISSET Frédéric Roger Eugène Marie, GÉRANT(E) devient CO-GÉRANT La société à associé unique devient société à plusieurs à compter du 15/04/2008
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).