Entreprise : ANDRE - SIREN 435 323 514
Identité
Dénomination
ANDRE
SIREN (siège)
435 323 514
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2001
Date de fin de la personne morale
12/04/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
50 AVENUE MAURICE JOUET 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOCINE ABD , EL , MADJID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Chevilly-Larue
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/04/2001
Siret
43532351400016
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie pâtisserie confiserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
50 AVENUE MAURICE JOUET
78340 , LES CLAYES-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/06/2002
Siret
43532351400024
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE CHOCOLATS PREPARATION DE PLATS
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
CHEMIN DES VIGNES
78340 , LES CLAYES-SOUS-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL LE PETIT POMMIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/01/2021
Description
Dissolution à compter du 01/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/12/2020, liquidateur : HOCINE Abd El Madjid, siège de la liquidation : 50 Avenue MAURICE JOUET 78340 Les Clayes-sous-Bois, parution de la publicité légale : le nouvel ecoomiste en date du 08/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
02/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
27468
Date d'ajout
18/08/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18/08/2020, prononce la clôture pour extinction du passif, nom du liquidateur : SELARL Mars prise en la personne de Maître Philippe Samzun
Numéro d'observation
26219
Date d'ajout
26/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 26/01/2018 nommant M. Joseph Hervé juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
68216
Date d'ajout
19/01/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 19/01/2016 nommant M. Lecavelier Des Etangs Rémy juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
45994
Date d'ajout
11/02/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 27/01/2015 nommant Avec Effet À Compter Du 1er Janvier 2015, La Selarl Mars prise en la personne de Maître Samzun 43 bis Rue Saint Honoré 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
28496
Date d'ajout
26/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25/03/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2014J00139 désigne liquidateur Me Samzun Philippe 2 Passage Roche 78000 Versailles
Numéro d'observation
25859
Date d'ajout
11/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 11/02/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00139 , date de cessation des paiements le 08/02/2013 désigne Mandataire judiciaire Me Samzun Philippe 2 Passage Roche 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 11/08/2014 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
8424
Date d'ajout
17/10/2002
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 22/07/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).