Entreprise : GIE QUOTA ZONES FRANCHES - SIREN 435 316 658
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2020)
Dénomination
GIE QUOTA ZONES FRANCHES
SIREN (siège)
435 316 658
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2001
Date de fin de la personne morale
09/04/2026
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
961 RTE DU STADE 01280 PREVESSIN-MOENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMOT BERNARD , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Viry
Nom, Prénom(s)
BRULHART MICHEL , DENIS , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Gonville
Nom, Prénom(s)
PELLET MARC , RENE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
La muraz
Nom, Prénom(s)
VUARIER JEAN-JOSEPH , FELIX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Saint-Julien-En-Genevois
Nom, Prénom(s)
STOECKLIN GERARD , PAUL , MARIUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Saint-Genis-Pouilly
Nom, Prénom(s)
REGARD-TOURNIER DAMIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Thoiry
Nom, Prénom(s)
DUBETTIER-GRENIER LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Beaumont
Nom, Prénom(s)
ALLIOD JACQUES , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Prevessin Moens
Nom, Prénom(s)
LEGER JEAN-JULIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Thoiry
Nom, Prénom(s)
LACHENAL BERNARD , RENE , SIMON
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Beaumont
Nom, Prénom(s)
BERTSCHI JEAN-YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Gex
Nom, Prénom(s)
DUBOUT JEAN-PAUL , GEORGES
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Divonne-les-Bains
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE DE THOIRY
Qualité
Membre
Commune de résidence
Thoiry
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE LAITERIES REUNIES
Qualité
Membre
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE DE ST GENIS/PREGNIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Genis-Pouilly
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE DU PIED DU SALEVE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Beaumont
Dénomination
COOPERATIVE LAITIERE DU GENEVOIS ET ENVIRONS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Archamps
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DU PAYS DE GEX
Qualité
Membre
Commune de résidence
Prevessin Moens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43531665800010
Nom commercial
GIE QUOTA ZONES FRANCHES
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Constituer une structure considérée comme "acheteur de lait" et effectuer les opérations administratives et comptables relatives à la maîtrise de la production du lait.
Adresse
961 RTE 961 route du Stade
01280 , Prevessin Moens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11729
Date d'ajout
28/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 28/09/2020 avec effet au 18/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6620
Date d'ajout
18/06/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).