Entreprise : SCI JEOLISA - SIREN 435 256 748
Identité
Dénomination
SCI JEOLISA
SIREN (siège)
435 256 748
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2001
Début d’activité
12/04/2001
Date de fin de la personne morale
11/04/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ADMINISTRATION, GESTION PAR LOCATION OU AUTRE DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS NOTAMMENT CEUX SIS A PARIS ET MONTPELLIER, EXCEPTIONNELLEMENT ALIENATION DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE, TOUTES OPERATIONS FINANCIERES SE RATTACHANT A CET OBJET.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
263250 EUR
Adresse du siège
LA LAUNE 30750 DOURBIES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FAGES MICHEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAGES OLIVIER , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Puteaux
Nom, Prénom(s)
FAGES ISABELLE , MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
PORCHER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
La Celle-Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
FAGES JEAN-CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
SALIGNON YVETTE , MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
FAGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/04/2001
Siret
43525674800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION, GESTION PAR LOCATION OU AUTRE DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS NOTAMMENT CEUX SIS A PARIS ET MONTPELLIER, EXCEPTIONNELLEMENT ALIENATION DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE, TOUTES OPERATIONS FINANCIERES SE RATTACHANT A CET OBJET.
Autres Activités
ADMINISTRATION, GESTION PAR LOCATION OU AUTRE DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS NOTAMMENT CEUX SIS A PARIS ET MONTPELLIER, EXCEPTIONNELLEMENT ALIENATION DES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE, TOUTES OPERATIONS FINANCIERES SE RATTACHANT A CET OBJET.
Adresse
LA LAUNE
30750 , DOURBIES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FAGES MICHEL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F05/011558
Date d'ajout
22/12/2005
Description
Nomination en qualité de gérants de MR FAGES Olivier, MME PORCHER Isabelle, MR FAGES Jean-Christian en remplacement de MR FAGES Michel à compter du 07.02.2005. Mise à jour des associés suite au décret du 01.02.2005.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N.SIRET :435 256 748 00011 CODE NAF ( INFORMATION FOURNIE PAR L'INSEE) :702C
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 12 avril 2001 -No A1557 - LE PAYS CEVENOL du 10 mars 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).