Entreprise : SOCIETE DE GESTION DE LA STATION SERVICE DE TERRE SAINTE - SIREN 435 243 563
Identité
Dénomination
SOCIETE DE GESTION DE LA STATION SERVICE DE TERRE SAINTE
Sigle
SOGESTES
SIREN (siège)
435 243 563
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2001
Début d’activité
12/04/2001
Date de fin de la personne morale
09/04/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation d'une station service "Esso" venté au détail de produits énergétiques autres produits et services exploitation d'une licence à emporter.
Code APE
4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Capital social
9600 EUR
Adresse du siège
125 AV PRESIDENT MITTERRAND 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN2 TERRE SAINTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROGER FABRICE , ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/04/2001
Siret
43524356300010
Nom commercial
SOGESTES
Enseigne
ESSO
Code APE
4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'une station service "Esso" venté au détail de produits énergétiques autres produits et services exploitation d'une licence à emporter.
Adresse
125 AV PRESIDENT MITTERRAND
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN2 TERRE SAINTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3134
Date d'ajout
10/11/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2010 : démission de M. ROGER Fabrice, Alexandre de ses fonctions de co-gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2519
Date d'ajout
04/10/2002
Description
Suivant Pv age en date du 28/06/2002, nomination de Mr. Roger Fabrice en qualité de cogérant à compter du 01/07/2002, - suivant Pv age en date du 02/09/2002 et à compter du même jour, augmentation du capital social : - ancienne mention : 50 000 F soit 7 622,45 euros - - nouvelle mention : 9 600 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).