Entreprise : SOCIETE CIVILE DE LA BORIE - SIREN 435 180 369
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE LA BORIE
SIREN (siège)
435 180 369
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2014
Début d’activité
01/10/2005
Date de fin de la personne morale
18/11/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et la vente de toutes entreprises de toutes participations dans le capital des sociétés de tout portefeuille de valeurs mobilières ainsi que de tous immeubles à usage industriel, commercial, agricole, d'habitations ou de bureau
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
640425 EUR
Adresse du siège
6 RUE PAUL BERT 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREZE-GUENA EMMANUEL , MICHEL , JULIEN , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Paris 12e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GARCIA HELLENE
Nom d'usage
CREZE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
GUENA FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Chantérac
Nom, Prénom(s)
GUENA GREGOIRE , DENIS , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
GUENA GEOFFROY , RENE , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
GUENA NANS , VINCENT , GUY
Nom d'usage
GUENA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1995
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GUENA THIBAUD , JULIEN , YVES
Nom d'usage
GUENA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1991
Commune de résidence
Hasparren
Nom, Prénom(s)
GUENA LAURENT , PROSPER , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Garches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
43518036900025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition la gestion la mise en valeur et la vente de toutes entreprises de toutes participations dans le capital des sociétés de tout portefeuille de valeurs moiblières ainsi que de tous immeubles à usage industriel commercial agricole d'habitations ou de bureau.
Autres Activités
L'acquisition la gestion la mise en valeur et la vente de toutes entreprises de toutes participations dans le capital des sociétés de tout portefeuille de valeurs moiblières ainsi que de tous immeubles à usage industriel commercial agricole d'habitations ou de bureau.
Adresse
6 RUE PAUL BERT
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
43518036900033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
35 C ALL DU TRELUS
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/2001
Siret
43518036900017
Code APE
741J
Adresse
60 AV SAINT-LOUIS
94210 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
67253
Date d'ajout
19/11/2014
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).