Entreprise : BOURBON INGENIERIE INFRASTRUCTURES - SIREN 435 172 259
Identité
(Entreprise radiée le 06/04/2022)
Dénomination
BOURBON INGENIERIE INFRASTRUCTURES
Sigle
BII
SIREN (siège)
435 172 259
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2001
Fermeture de l'établissement - 43517225900036
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2022
Fermeture de l'établissement - 43517225900010
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2005
Fermeture de l'établissement - 43517225900028
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2002
Date de fin de la personne morale
10/04/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
49 CHE APAYA 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOIS D'OLIVES RESIDENCE LO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOUYOUMDJIAN RAFI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2001
Siret
43517225900010
Code APE
742C
Adresse
84 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2001
Siret
43517225900036
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
BUREAU D'ETUDES ET TOUTES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES ET ETUDES DANS LE DOMAINE DES BTP AMENAGEMENT VRD ET OUVRAGES D'ART
Adresse
49 CHE Bois d'Olives - Résidence Louisiane 49 chemin Apaya
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOIS D'OLIVES RESIDENCE LO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/2001
Siret
43517225900028
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
BUREAU D'ETUDE ET TOUTES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES ET ETUDES DANS LE DOMAINE DES BTP,DE L'AMENAGEMENT, VRD ET DES OUVRAGES D'ARTS.
Adresse
18 A CHE DU RUISSEAU BLANC
97417 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT DNIS - La Montagne
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
06/04/2022
Description
Radiation suite à la cessation d'activité le 31-03-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
03/03/2022
Description
Décision de l'associé unique en date du 22-02-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique I.O.A SAS 379 362 106 RCS ANNECY, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Zinfos974.com du 01-03-2022
Numéro d'observation
3308
Date d'ajout
09/11/2006
Description
Nomination de co-gérant(s) EN LA PERSONNE DE M. GIET DANIEL Date d'effet : 24/08/2006
Numéro d'observation
2952
Date d'ajout
21/09/2005
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : 84 Rue Marius et Ary Leblond - 97410 SAINT PIERRE Nouvelle mention : Bois d'Olives - Résidence Louisiane - 49 Chemin Apaya - 97410 SAINT PIERRE Date d'effet : 01/07/2005
Numéro d'observation
850
Date d'ajout
17/03/2005
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Ancienne mention : 30/09 Nouvelle mention : 31/12 Date d'effet : 25/06/2002
Numéro d'observation
1607
Date d'ajout
21/05/2004
Description
Modification de la gérance Ancienne mention : Co-gérant : NIVET Michel Gérant associé : DABILLY Maxime Nouvelle mention : Gérant associé : NIVET Michel Date d'effet : 30/01/2004
Numéro d'observation
1788
Date d'ajout
11/07/2002
Description
SUIVANT PV AGO ET AGE DU ET A COMPTER DU 25/06/02 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - ANCIENNE MENTION : 8.000 EUROS NOUVELLE MENTION : 60.000 EUROS - CHANGEMENT DE GERANCE - ASSOCIE GERANT PARTANT : BODINO JEROME ASSOCIE GERANT NOUVEAU : DABILLY MAXIME DEMEURANT 26 CHEMIN DU MAQUIS ANNECY
Numéro d'observation
1116
Date d'ajout
22/05/2002
Description
SUIVANT PV AGE EN DATE DU 10/12/2001 ET A COMPTER DE LA MEME DATE : * MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - ANCIENNE MENTION : 31/12 - - NOUVELLE MENTION : 30/09 - * NOMINATION D'UN COGERANT EN LA PERSONNE DE MR. NIVET MICHEL BERNARD.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).