Entreprise : LA LONE - SIREN 435 148 424
Identité
(Entreprise radiée le 07/07/2018)
Dénomination
LA LONE
SIREN (siège)
435 148 424
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2001
Fermeture de l'établissement - 43514842400029
- Date d'effet de la fermeture : 07/07/2018
Fermeture de l'établissement - 43514842400011
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/2003
Date de fin de la personne morale
14/03/2031
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
40 BD SAINT MICHEL 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/2001
Siret
43514842400011
Code APE
701D
Adresse
57 AV PIERRE SEMARD
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/02/2001
Siret
43514842400029
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain et construction sur ce terrain
Adresse
40 BD 40 boulevard Saint-Michel
84000 , Avignon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12679
Date d'ajout
05/07/2018
Description
Radiation du RCS le 05/07/2018 avec effet au 07/07/2018 cessation complète d'activité réalisation de la transmission universelle de patrimoine à l'associé unique
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10551
Date d'ajout
12/06/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 04/06/2018 Décision de l'associé unique en date du 04/06/2018 Dénomination de l'associé unique : CIFP COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE Journal d'annonces légales : VAUCLUSE HEBDO en date du 07/06/2018
Numéro d'observation
6310
Date d'ajout
02/08/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 16/01/2007 : PARTANT : SARLU COPAG REPRESENTEE PAR SANTI-WEIL JEAN-FRANCOIS, GÉRANT(E) NOUVEAU : SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE REPRESENTEE PAR SANTI-WEIL JEAN-FRANCOIS, GÉRANT ASSOCIÉ
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).