Entreprise : DES MESIROLLES - SIREN 435 139 431
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2021)
Dénomination
DES MESIROLLES
SIREN (siège)
435 139 431
Date d'immatriculation au RNE
25/05/2001
Date de fin de la personne morale
24/05/2100
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
720 AV RENE JACOT 25460 ETUPES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. MEUNIER CLAUDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Blamont
Nom, Prénom(s)
POUPENEY PATRICIA
Nom d'usage
MEUNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Blamont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/2001
Siret
43513943100017
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion et location immobilière
Adresse
720 AV RENE JACOT
25460 , ETUPES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M. MEUNIER CLAUDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1993
Date d'ajout
23/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 05/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/01/2021
Description
Dissolution à compter du 14/01/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/01/2021, liquidateur : MEUNIER Claude, siège de la liquidation : 1d rue des Genévriers 25310 Blamont, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous en date du 22/01/2021
Numéro d'observation
418
Date d'ajout
21/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 14/01/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).