Entreprise : CYTHERE - SIREN 435 107 883
Identité
(Entreprise radiée le 16/11/2017)
Dénomination
CYTHERE
SIREN (siège)
435 107 883
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2001
Date de fin de la personne morale
27/03/2061
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
38125 EUR
Adresse du siège
38 RUE FRANKLIN 69002 LYON 2EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR GACHET RENE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GACHET HELENE , NICOLE
Nom d'usage
LALE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GACHET LAURENT , JOEL , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
1060047 Tokyo
Nom, Prénom(s)
GACHET CLAIRE , PIERRETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
GACHET JEAN-FRANCOIS , MICHEL , ERASME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
La Farlède
Nom, Prénom(s)
GOTTELAND ANNE-MARIE
Nom d'usage
GACHET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/2001
Siret
43510788300017
Adresse
11 RUE PRESIDENT CARNOT
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR MME RENE GACHET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/09/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/12/2001
Siret
43510788300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
38 RUE FRANKLIN
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR GACHET RENE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/000821
Date d'ajout
05/01/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 21/09/2016 - Siège de la liquidation : 12 Avenue Henri Barbusse 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Echos du 07/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/000821
Date d'ajout
05/01/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/09/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).