Entreprise : ODILE - SIREN 435 083 225
Identité
Dénomination
ODILE
SIREN (siège)
435 083 225
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2021
Début d’activité
27/08/2021
Date de fin de la personne morale
04/10/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
gestion immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
19 ALLEES MAINTENON 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBBE JULIEN , RAYMOND , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Bagnères-de-Bigorre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/2021
Siret
43508322500035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion en location de biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition et gestion en location de biens et droits immobiliers
Adresse
19 ALLEES MAINTENON
65200 , BAGNERES-DE-BIGORRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
43508322500019
Code APE
702C
Adresse
CHEMIN VERT
33580 , RIMONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/2004
Siret
43508322500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
26 RUE DE LA ROUVIERE
64160 , MORLAAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11563
Date d'ajout
08/10/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Tarbes par suite de transfert du siège social à compter du 27/08/2021 du 26 Rue de la Rouviere 64160 Morlaàs au 19 Allée Maintenon 65200 Bagnères-de-Bigorre Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 27/08/2021 Ancienne valeur : Adresse de l'établissement, 26 Rue de la Rouviere 64160 Morlaàs Nouvelle valeur : Adresse de l'établissement, 19 Allée Maintenon 65200 Bagnères-de-Bigorre Société réduite à un associé unique à compter du 27/08/2021 Société civile immobilière (SCI) Société civile immobilière (SCI) (société à associé unique )
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).