Entreprise : SOCIETE TOURISTIQUE DU SUD - SIREN 435 079 769
Identité
Dénomination
SOCIETE TOURISTIQUE DU SUD
Sigle
S.T.S
SIREN (siège)
435 079 769
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2001
Date de fin de la personne morale
19/02/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
BERGE DU SUD 97113 GOURBEYRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARINA DE RIVIERE SENS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAIRO ERIC , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Saint-Claude
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/02/2001
Siret
43507976900038
Code APE
553A
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION DE PLATS CUISINES RESTAURATION
Adresse
MARINA DE RIVIERE SENS
97113 , Gourbeyre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BERGE SUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2001
Siret
43507976900012
Code APE
553A
Adresse
24 RUE PEYNIER
97100 , BASSE-TERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
43507976900020
Code APE
553A
Adresse
26 LOT CABRE
97120 , SAINT-CLAUDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MORIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
537
Date d'ajout
03/03/2008
Description
Cessation d'activitéTEMPORAIRE MISE EN SOMMEILDate d'effet : 01/05/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1746
Date d'ajout
07/06/2006
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principalANCIEN MORIN 26 LOT CABRE 97120 SAINT CLAUDENOUVEAU MARINA DE RIVIERE SENS BERGE SUD 97113 GOURBEYREANCIEN GERANT MLLE LETIN MARIE ANNICKNOUVEAU GERANT MR CAIRO ERIC MARCELPUBLICATION DANS LE JOURNAL LE PROGRES SOCIAL EN DATE DU 06/05/2006Date d'effet : 01/04/2006
Numéro d'observation
2274
Date d'ajout
06/11/2003
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principalANCIEN GERANT MR EVERTON DANIELNOUVEAU GERANT MME LETIN MARIE ANNICKANCIEN SIEGE 24 RUE PEYNIER A BASSE TERRE 97100NOUVEAU SIEGE 26 LOT CABRE MORIN SAINT CLAUDE 97120Date d'effet : 01/09/2003
Numéro d'observation
1549
Date d'ajout
31/07/2001
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT MR CUSTOS THEODORE NOUVEAU GERANT DANIEL EVERTON BENJAMIN A COMPTER DU 10/04/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).