Entreprise : SCI BIOLANDE - SIREN 435 076 518
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2021)
Dénomination
SCI BIOLANDE
SIREN (siège)
435 076 518
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2001
Fermeture de l'établissement - 43507651800016
- Date d'effet de la fermeture : 03/12/2020
Date de fin de la personne morale
25/03/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD LA BORDERIE 16380 MARTHON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRET JEAN-LOUIS , LUCIEN , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Eragny Sur Oise
Nom, Prénom(s)
BARRET SEBASTIEN , GILANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BARRET ANNE-FLEUR , MELANIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Saint-Égrève
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/03/2001
Siret
43507651800016
Nom commercial
SCI BIOLANDE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche, acquisition de tous immeubles, gestion réalisation de toute construction.
Adresse
LD Lieudit la Borderie
16380 , Marthon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11062
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6594
Date d'ajout
07/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/06/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/12/2020, liquidateur : BARRET Jean-Louis Lucien Robert, siège de la liquidation : Lieu-dit la Borderie 16380 Marthon, parution de la publicité légale : Le Courrier Français paru le 22/01/2021
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).