Entreprise : OHE IMMOBILIER - SIREN 435 038 146
Identité
Dénomination
OHE IMMOBILIER
SIREN (siège)
435 038 146
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2001
Début d’activité
07/08/2001
Date de fin de la personne morale
19/03/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
LOCATION EN MEUBLES DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
45 RUE SCHEFFER 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMI MARIE-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/08/2001
Siret
43503814600039
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
LOCATION EN MEUBLES DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
LOCATION EN MEUBLES DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
45 RUE SCHEFFER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/2002
Siret
43503814600021
Code APE
702A
Adresse
19 RUE CAMBACERES
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FGR - M VALLEE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/2001
Siret
43503814600013
Code APE
702A
Adresse
17 RUE D'ORLEANS
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27739
Date d'ajout
25/08/2003
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 13/05/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21393
Date d'ajout
17/07/2003
Description
La société a par décision du 17/12/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 17/12/2002
Numéro d'observation
21394
Date d'ajout
17/07/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).