Entreprise : AU LECHE DOIGTS - SIREN 435 021 050
Identité
Dénomination
AU LECHE DOIGTS
SIREN (siège)
435 021 050
Date d'immatriculation au RNE
26/04/2001
Début d’activité
01/03/2001
Date de fin de la personne morale
25/04/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée, Gestion de biens
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Fabrication de patisserie et viennoiserie
Code APE
1071D - Pâtisserie
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Capital social
365877.64 EUR
Adresse du siège
80 AV JEAN JAURES 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERRES SAINVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELLEVI MICHAEL , MARC
Nom d'usage
DELLEVI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Fort de France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2001
Siret
43502105000016
Nom commercial
AU LECHE DOIGTS
Enseigne
AU LECHE DOIGTS
Code APE
1071D - Pâtisserie
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Pâtisserie
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Autres Activités
PATISSERIE
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Adresse
80 AV JEAN JAURES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TERRES SAINVILLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
43502105000024
Enseigne
AU LECHE DOITGS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Patisserie
Autres Activités
Patisserie
Adresse
216 AV LOUIS DOMERGUE MONTGERALDE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMECIAL LE TRIDENT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5489
Date d'ajout
20/11/2003
Description
Changement de gérant PARTANT : MR SEBASTIEN LEOPOLD HENRI ENTRANT : MR DELLEVI MICHAEL MARC Date d'effet : 26/09/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5489
Date d'ajout
20/11/2003
Description
CESSIONS PARTS SOCIALES
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 365 877.64 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).