Entreprise : SA DES MONCEAUX - SIREN 435 020 110
Identité
Dénomination
SA DES MONCEAUX
SIREN (siège)
435 020 110
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2001
Date de fin de la personne morale
20/03/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
610000 EUR
Adresse du siège
HARAS DES MONCEAUX 14100 LES MONCEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MONCEAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIGOLOT BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LEYTE JOSETTE
Nom d'usage
GERMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
BERSON
Nom, Prénom(s)
GERMAIN VALERIE , CHANTAL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
BERSON
Nom, Prénom(s)
GERMAIN JEAN-BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
BERSON
Dénomination
SOCIETE G C L COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BORDEAUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
43502011000019
Code APE
012C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION EXPLOITATION GESTION DE TOUS DOMAINES AGRICOLES OU VITICOLES NEGOCE DE VINS ELEVAGE ET NEGOCE DE CHEVAUX ET BOVINS
Adresse
HARAS DES MONCEAUX
14100 , LISIEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MONCEAUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
260
Date d'ajout
02/03/2005
Description
Transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique par suite de dissolution DISSOLUTION PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A LA SA GERMAIN ET SUCCESSEURS. Date d'effet : 12/11/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1426
Date d'ajout
13/11/2002
Description
Modification autre CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : SA HARAS DES MONCEAUX NOUVELLE : SA DES MONCEAUX NOMINATION DE MONSIEUR JEAN-BERNARD GERMAIN EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MADEMOISELLE VALERIE GERMAIN DEMISSIONNAIRE MADEMOISELLE VALERIE GERMAIN EST NOMMEE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GENERAL (MISE EN CONFORMITE LOI NRE DU 15/05/2001) Date d'effet : 26/06/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE CODE APE : 012C NUMERO SIRET : 435 020 110 00019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).