Entreprise : LITTORAL AMENAGEUR FONCIER - SIREN 434 911 194
Identité
Dénomination
LITTORAL AMENAGEUR FONCIER
SIREN (siège)
434 911 194
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2002
Début d’activité
24/05/2002
Date de fin de la personne morale
20/06/2051
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
achat et revente en tout ou partie de terrains ou immeubles destinés à être démolis l'activité de lotisseur et de marchand de biens et toutes activités de nature similaire ou connexe l'emprunt hypothécaire ou non pour parvenir à la réalisation de l'objet
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
75 BD DE COGNEHORS 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
AYTRE
Dénomination
FIDINTER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 16
Dénomination
COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/05/2002
Siret
43491119400042
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat et revente en tout ou partie de terrains ou immeubles destinés à être démolis l'activité de lotisseur et de marchand de biens et toutes activités de nature similaire ou connexe l'emprunt hypothécaire ou non pour parvenir à la réalisation de l'objet
Adresse
75 BD DE COGNEHORS
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/2001
Siret
43491119400018
Code APE
701C
Adresse
13 RUE DU COTEAU
17300 , VERGEROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/05/2002
Siret
43491119400026
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et revente en tout ou partie de terrains ou immeubles destinés à être démolis l'activité de lotisseur et de marchand de biens et toutes activités de nature similaire ou connexe, l'emprunt hypothécaire ou non pour parvenir à la réalisation de l'objet
Adresse
24 B AV DU COMMANDANT LYSIACK
17440 , AYTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2008
Siret
43491119400034
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
10 RUE JEAN PERRIN
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(10 - 14)
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4682
Date d'ajout
28/03/2023
Description
Reprise de la procédure de liquidation judiciaire EN DATE DU 28/03/2023, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA REPRISE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LITTORAL AMENAGEUR FONCIER (SAS), ET A DESIGNE :Liquidateur : SCP DELPHINE RAYMOND - prise en la personne de Maître Delphine RAYMOND - 10, promenoir du drakkar - place de la petite sirène - 17000 LA ROCHELLEET A FIXE AU 01/01/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTSDate d'effet : 28/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8279
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Radiation du RCS le 23/09/2020 avec effet au 22/09/2020 EN DATE DU 22/09/2020, LE TRIBUNAL DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE LITTORAL AMENAGEUR FONCIER
Numéro d'observation
4805
Date d'ajout
08/06/2016
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 07/06/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LITTORAL AMENAGEUR FONCIER (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : SCP DELPHINE RAYMOND - 10, promenoir du drakkar - place de la petite sirène - 17000 LA ROCHELLE. Date d'effet : 07/06/2016
Numéro d'observation
8946
Date d'ajout
16/12/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 15/12/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE LITTORAL AMENAGEUR FONCIER (SAS) SOUS LE NUMERO 4115407, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE PATRICK VINET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ALAIN BOUCHET, Administrateur judiciaire : MAITRE ARMEL DOLLEY - 44, rue de Gigant - 44100 NANTES, AVEC POUR MISSION DE assistance, MANDATAIRE JUDICIAIRE SCP DELPHINE RAYMOND - 10, promenoir du drakkar - place de la petite sirène - 17000 LA ROCHELLE , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois ET A FIXE AU 01/01/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 15/12/2015
Numéro d'observation
5297
Date d'ajout
27/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2012 : Partant : CABINET AIFEC, Commissaire aux comptes suppléant Partant : BROCHET Damien, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS COREVISE, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS FIDINTER, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
8328
Date d'ajout
12/12/2011
Description
Réduction de capital à compter du 21/11/2011 Ancien : 500000 EUR Nouveau :169079.47 EUR Augmentation de capital à compter du 21/11/2011 Ancien : 169079.47 EUR Nouveau : 600000 EUR Reconstitution des capitaux propres à compter du 21/11/2011
Numéro d'observation
8256
Date d'ajout
08/12/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/10/2011
Numéro d'observation
8255
Date d'ajout
08/12/2011
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2004
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
04/01/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 29/09/2009 Ancien : 37000 EUR Nouveau : 500000 EUR Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 29/09/2009 Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
79
Date d'ajout
09/01/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/09
Numéro d'observation
4266
Date d'ajout
11/09/2008
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 26/09/2008 : Ancienne adresse : 10/14 rue Jean Perrin, les Minimes 17000 La Rochelle Nouvelle adresse : 75 boulevard de Cognehors 17000 La Rochelle Transfert du siège social à compter du 26/09/2008 : Ancienne adresse : 10/14 rue Jean Perrin, les Minimes 17000 La Rochelle Nouvelle adresse : 75 boulevard de Cognehors 17000 La Rochelle
Numéro d'observation
2751
Date d'ajout
04/06/2008
Description
Transformation de la société à compter du 18/04/2008 Ancienne forme : SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) à associé unique Augmentation de capital à compter du 18/04/2008 Ancien : 8000 EUR Nouveau : 37000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/04/2008 : Changement de qualité : SAS OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS, GÉRANT ASSOCIÉ UNIQUE devient PRÉSIDENT Transfert de l'établissement principal à compter du 18/04/2008 : Ancienne adresse : 24 BIS AVENUE DU COMMANDANT LYSIACK 17440 AYTRE Nouvelle adresse : 10/14 rue Jean Perrin, les Minimes 17000 La Rochelle Transfert du siège social à compter du 18/04/2008 : Ancienne adresse : 24 BIS AVENUE DU COMMANDANT LYSIACK 17440 AYTRE Nouvelle adresse : 10/14 rue Jean Perrin, les Minimes 17000 La Rochelle
Numéro d'observation
4099
Date d'ajout
25/09/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 04/07/2007 : PARTANT : SARL EURL ETS KELLER, ASSOCIÉ PARTANT : KELLER ERIC, GÉRANT(E) NOUVEAU : SAS OUEST INVESTISSEMENTS FONCIERS, GÉRANT ASSOCIÉ UNIQUE
Numéro d'observation
2218
Date d'ajout
30/05/2005
Description
Nomination de commissaire aux comptes NOMINATION DE MR BROCHET DAMIEN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET LE CABINET AIFEC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT Date d'effet : 02/05/2005
Numéro d'observation
4272
Date d'ajout
20/11/2003
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 30/10/2003
Numéro d'observation
2868
Date d'ajout
30/07/2003
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SNC MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ANCIENNE : 31.03 NOUVELLE : 31.12 NOMINATION DE LA SOCIETE EURL ETABLISSEMENTS KELLER EN QUALITE D'ASSOCIE Date d'effet : 01/07/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT CONSTITUTIF TC DE ROCHEFORT DU 08.03.2001 DEBUT D'ACTIVITE : 16.02.2001 DEPOT TRANSFERT TC LA ROCHELLE DU 18.06.2002 LE LITTORAL DU 31.05.2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).