Entreprise : GFA DE LARVERON DU MAX - SIREN 434 901 427
Identité
Dénomination
GFA DE LARVERON DU MAX
SIREN (siège)
434 901 427
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
18/07/1974
Date de fin de la personne morale
30/10/2034
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété,administration,jouissance par dation à bail de tous immeubles à destination agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
873532.87 EUR
Adresse du siège
LARVERON DU MAX 03240 LE THEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD BAPTISTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2000
Commune de résidence
Hauterive
Nom, Prénom(s)
CLAYEUX GUILLAUME , JEAN-MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Hauterive
Nom, Prénom(s)
DEVILLE JULIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Le Theil
Nom, Prénom(s)
DEVILLE SANDRINE , MARIE-THERESE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Avermes
Nom, Prénom(s)
DEVILLE SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Le Theil
Nom, Prénom(s)
DEVILLE NADINE , MARIE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Bellerive-sur-Allier
Nom, Prénom(s)
DEVILLE ANDRE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Saint-Pourcain-sur-Sioule
Nom, Prénom(s)
DEVILLE STEPHANE , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
LE THEIL
Nom, Prénom(s)
DEVILLE CHRISTINE , MARIE , NICOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Hauterive
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/07/1974
Siret
43490142700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété,administration,jouissance par dation à bail de tous immeubles à destination agricole
Autres Activités
Propriété,administration,jouissance par dation à bail de tous immeubles à destination agricole
Adresse
LARVERON DU MAX
03240 , LE THEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1377
Date d'ajout
19/04/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/11/2010 : Partant : DEVILLE Roger Alfred, Co-Gérant Partant : DEVILLE Marcel Camille, Co-Gérant Nouveau : DEVILLE Christine, Marie, Nicole, Associé Société Civile Nouveau : CLAYEUX Guillaume, Jean-Marcel, Associé Société Civile Nouveau : BERNARD Baptiste, Associé Société Civile Nouveau : DEVILLE Julien, Gérant et Associé Société Civile Nouveau : DEVILLE Sandrine, Marie-Thérèse, Associé Société Civile Nouveau : DEVILLE Sébastien, Associé Société Civile Nouveau : DEVILLE Nadine, Marie, Alice, Associé Société Civile Changement de qualité : DEVILLE André François, Co-Gérant devient Gérant non associé Changement de qualité : DEVILLE Stéphane Roger, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).