Entreprise : FINANCIERE DUCHENE - SIREN 434 835 088
Identité
(Entreprise radiée le 26/01/2018)
Dénomination
FINANCIERE DUCHENE
SIREN (siège)
434 835 088
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2001
Date de fin de la personne morale
12/03/2100
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1294290 EUR
Adresse du siège
29 RUE CONDORCET 38090 VAULX-MILIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PARC TECHNOLOGIQUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLY CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Vieugy Seynod
Nom, Prénom(s)
BERNARD NICOLAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Vichy
Dénomination
SARL NHG CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Champagne-au-Mont-d'Or
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/01/2001
Siret
43483508800023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding financière. Prise de participations.
Adresse
29 RUE 29 Rue Condorcet
38090 , Vaulx-Milieu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC du Parc Technologique
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/2001
Siret
43483508800015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
CHE DE ROSIERE
38300 , BOURGOIN-JALLIEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PLAINE- RUY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/000914
Date d'ajout
26/01/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 25/01/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/000885
Date d'ajout
26/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 25/01/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/001139
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 26/01/2016 prononçant l'arrêt du plan par cession et la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Liquidateur-judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître BILLIOUD 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE
Numéro d'observation
F16/000404
Date d'ajout
15/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 05/01/2016 désignant en qualité de mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître BILLIOUD 1 Rue du Musée 38200 VIENNE en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/009828
Date d'ajout
24/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 24/11/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24/02/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/004748
Date d'ajout
09/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 09/06/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/01/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/000044
Date d'ajout
05/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 05/01/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître BILLIOUD Jean-Michel 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 RUE LOUIS BRAILLE 42000 SAINT-ETIENNE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Date de cessation des paiements : 18/12/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).