Entreprise : SCI FEVELAT - SIREN 434 805 339
Identité
Dénomination
SCI FEVELAT
SIREN (siège)
434 805 339
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2001
Début d’activité
01/12/2000
Date de fin de la personne morale
04/03/2051
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
se reporter aux statuts
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1700 EUR
Adresse du siège
14 RUE EMILE MONOT 39000 LONS-LE-SAUNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEVELAT JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Lons-le-Saunier
Nom, Prénom(s)
FEVELAT CHRISTOPHE , ROGER , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Le Soler
Nom, Prénom(s)
FEVELAT ERIC , HENRI , NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Lons-le-Saunier
Nom, Prénom(s)
GROS NICOLE , JEANNINE , MARIE
Nom d'usage
FEVELAT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Lons-le-Saunier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2000
Siret
43480533900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS LES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS ET PLUS PARTICULIEREMENT DE TOUTES PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET DE TOUS AUTRES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES A QUELQUE ENDROIT QU'ILS SE TROUVENT...
Autres Activités
PROPRIETE GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS LES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS ET PLUS PARTICULIEREMENT DE TOUTES PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET DE TOUS AUTRES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES A QUELQUE ENDROIT QU'ILS SE TROUVENT...
Adresse
14 RUE EMILE MONOT
39000 , LONS-LE-SAUNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/12/2001
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 04 DECEMBRE 2001 N°2085 : SUITE ORDONNANCE DU JUGE CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES : ANCIENNE DATE DE DEBUT DE L'ACTIVITE : 05 MARS 2001 - NOUVELLE DATE DU DEBUT D'ACTIVITE : 01 DECEMBRE 2000 A COMPTER DU 05 MARS 2001, DATE IMMATRICULATION DE LA SCI AU RCS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).