Entreprise : JOHNNY O'CONNOR'S - SIREN 434 798 575
Identité
Dénomination
JOHNNY O'CONNOR'S
SIREN (siège)
434 798 575
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2001
Date de fin de la personne morale
27/02/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA MURE 07100 ANNONAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WALSH ADRIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BOLLIER RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/03/2001
Siret
43479857500016
Enseigne
JOHNNY O'CONNOR'S
Code APE
553A
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
BAR PUB RESTAURANT ET TOUTES ACTIVITES CONNEXES, ANNEXES OU COMPLEMEN- TAIRES.
Adresse
1 RUE 1 Rue de la Muré
07100 , Annonay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/001969
Date d'ajout
10/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 28/02/2012 désignant en qualité de liquidateur judiciaire la (selarl) MJ SYNERGIE, 7 rue de Valgelas 07100 ANNONAY, prise en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN, en remplacement du liquidateur précédemment désigné avec effet au 01/01/2012.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/004747
Date d'ajout
14/10/2011
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 13/07/2011 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur VAN EYGEN Maurice en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F11/004281
Date d'ajout
27/09/2011
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 13/07/2011 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur ALLONCLE Loïc en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F09/004657
Date d'ajout
23/11/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Aubenas en date du 27/10/2009 désignant en qualité de Représentant des créanciers-liquidateur : Maître CHRETIEN Fabrice 10 RUE MI CARÊME 42026 ST ETIENNE en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
F09/002735
Date d'ajout
07/07/2009
Description
Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire (décret du 15/02/2008 -- 2008-146) supprimant le Tribunal de Commerce d'ANNONAY au profit du Tribunal de Commerce d'AUBENAS à compter du 01/01/2009. Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 23/06/2009 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur PRAL Régis en remplacement du juge commissaire précédemment désigné dans l'affaire dont s'agit à effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
F09/002736
Date d'ajout
07/07/2009
Description
Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire (décret du 15/02/2008 -- 2008-146) supprimant le Tribunal de Commerce d'ANNONAY au profit du Tribunal de Commerce d'AUBENAS à compter du 01/01/2009. Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 23/06/2009 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur RENGNET Jean-Marie en remplacement du juge commissaire précédemment désigné dans l'affaire dont s'agit à effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
F05/000719
Date d'ajout
10/05/2005
Description
SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNONAY DU 22.04.2005 : - LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE A ETE REPORTE DU 12.04.2002AU 01.10.2001. -A PRONONCE UNE INTERDICTION DE GERER POUR 10 ANS A L'ENCONTRE DE MR RICHARD BOLLIER,2 RUE DAVID GIRIN A LYON 69002 (ASSOCIE-GERANT).
Numéro d'observation
F03/000151
Date d'ajout
24/01/2003
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 24.01.2003 LE TRIBUNAL A NOMME MR HENRI PICOT JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.
Numéro d'observation
F02/000680
Date d'ajout
25/04/2002
Description
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNONAY DU 19.04.2002. JUGE COMMISSAIRE : MR LOUIS ERRECART LIQUIDATEUR: M. PHILIPPE CHARRIERE 10 RUE MI-CAREME A ST ETIENNE (42)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).