Entreprise : BSI - SIREN 434 773 750
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2022)
Dénomination
BSI
Sigle
BSI
SIREN (siège)
434 773 750
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2005
Date de fin de la personne morale
02/11/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
8 RUE HIPPOLYTE DURAND 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURIOT DIT PREVOST HUBERT , ANDRE , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/06/2003
Siret
43477375000022
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation de travaux d'agencement et d'aménagements industriels et immobiliers
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Adresse
8 RUE 8 rue Hyppolite Durand
44600 , Saint-Nazaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2005
Siret
43477375000030
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
REALISAT.TRAVAUX AGENCEMENTS AMENAGEMENTS INDUSTRIELS ET IMMOBILIERS
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Adresse
29 RUE JOSEPH GUERBER
67100 , STRASBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/02/2001
Siret
43477375000014
Code APE
454M
Adresse
22 RUE DE COURCELLES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2006
Siret
43477375000048
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toute activité de bureau, d'études, d'ingénierie, de maîtrise d'ouvre, ainsi que la réalisation de travaux, aménagement..., agencement immobiliers, navals, ou industriels
Adresse
11 RUE MAURICE GUNSBOURG
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5899
Date d'ajout
31/01/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
20/01/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 19-01-2022
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
20/01/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
18/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Philippe MARTIN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 07/07/2011 prononçant la liquidation judiciaire . Liquidateur : SCP PHILIPPE DELAERE boulevard Doc teur Chevrel Immeuble Constens 44500 La Baule Esco ublac
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/07/2011
Description
700020110707 DIVE20110707
Numéro d'observation
65859
Date d'ajout
17/05/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE , prononce en date du 04/05/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 28/04/2011 désigne Juge Commissaire M. BARBE , Administrateur Me Sophie GAUTHIER 111 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny 35000 RENNES avec pour mission : d'assister l'entreprise dans tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire SCP Philippe DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/05/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 04/05/2011 ouvrant une procédure de redressemen t judiciaire et fixant la fin de la période d'obse rvation au 04/11/2011. Cessation des paiements en date du 28/04/2011. Juge Commissaire : Mr Didier B ARBE Mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE boulevard Docteur Chevrel Immeuble Constens 44500 La Baule Escoublac Administrateur : Maître GAUTIER Sophie 111 boulevard de Lattre de Tassigny cs 142 35 35042 Rennes dont la mission est, outre les pou voirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Ce mê me jugement a ordonné que la procédure se poursuiv e sous patrimoine commun avec la SAS BS VISION (RC S 399082205 ST NAZAIRE)
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/05/2011
Description
700020110504 DIVE20110504
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/06/2009
Description
968020090622 ********* Fermeture Et.Secondaire Hors Ressort Date d'effet de la formalité: 05/12/2008 RCS STRASBOURG
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/11/2008
Description
120020081113 ********* Changement de forme Date d'effet de la formalité: 31/05/2008 Changement de forme juridique de : Société par actions simplifiée en : S.A.R.L. Gérant : Mr LAURIOT DIT PREVOST Hubert André Ancien président de la SAS : Mr LAURIOT-PREVOST H. Anc commis. Comptes supplt. : Mr MAZA Michel. Anc commis. Comptes titulaire : Mr SIMOENS Jean-Paul.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
11/03/2008
Description
225020080311 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 06/12/2007 Ancien président : Mr ROUX Olivier. Président de la société : Mr LAURIOT DIT PREVOST Hubert André Robert.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
14/12/2007
Description
224020071214 ********* Changement commissaire aux comptes Date d'effet de la formalité: 26/09/2007 Anc commis. Comptes titulaire : Sté ARC ATLANTIQUE REVISION CONSEIL. Anc commis. Comptes supplt. : Mr GAY Philippe. Commissaire aux comptes titul. : Mr SIMOENS Jean-Paul. Commissaire aux comptes suppl. : Mr MAZA Michel.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
04/07/2006
Description
967020060704 ********* OUVERTURE ETS SECONDAIRE HORS RESSORT Date d'effet de la formalité: 27/06/2006 Greffe hors ressort : Greffe Tribunal de Commerce de CRETEIL.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
28/02/2006
Description
967020060228 ********* OUVERTURE ETS SECONDAIRE HORS RESSORT Date d'effet de la formalité: 01/11/2005 Greffe hors ressort : Tribunal d'Instance STRASBOURG.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
30/11/2005
Description
225020051130 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 21/02/2005 ANCIEN PRESIDENT : Monsieur SELIM Saïd. PRESIDENT : Monsieur ROUX Olivier.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
09/11/2005
Description
140020051109 *** Transfert siège social & Ets principal dans le *** ressort de St-Nazaire *** changement de forme juridique Date d'effet de la formalité: 13/06/2003 ... Ancienne adresse siège social & Ets principal 22 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS ... Nouvelle adresse siège social & Ets principal 8 RUE HIPPOLYTE DURAND 44600 ST NAZAIRE Activité : REALISATION DE TRAVAUX D'AGENCEMENTS ET D'AMENAGE- MENTS INDUTRIELS ET IMMOBILIERS PRESIDENT : Monsieur SELIM Saïd. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : SA ARC ATLANTIQUE REVISION CONSEIL. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : Monsieur GAY Philippe. ... ancienne forme juridique : S.A. à C.A. ... NOUVELLE FORME JURIDIQUE : S.A.S.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/11/2005
Description
Historique : - ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFF E DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 07/07/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).