Entreprise : SAFETY DATA-CFH - SIREN 434 738 944
Identité
Dénomination
SAFETY DATA-CFH
SIREN (siège)
434 738 944
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2001
Début d’activité
31/05/2018
Date de fin de la personne morale
27/02/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Le conseil, intervention, formation facteur humain, ergonomie, organisation optimisation, et opérationalisation de process. Le développement d'outils logiciels et méthodologiques.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
93600 EUR
Adresse du siège
2 B IMP MONTCABRIER 31500 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERMANN ERIC , GEORGES , MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Theys
Nom, Prénom(s)
FIGON OLIVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Montluel
Nom, Prénom(s)
MARINI JEAN-LUC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/05/2018
Siret
43473894400033
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
2 B IMP MONTCABRIER
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43473894400017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
4 IMP MONTCABRIER
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/031003
Date d'ajout
10/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 10/06/2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/031039
Date d'ajout
10/06/2024
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 10/06/2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/019100
Date d'ajout
02/05/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/05/2019 arrêtant un plan de cession au profit de la SARL OMNICONTACT sis 104 avenue Victor Hugo - 75016 PARIS.
Numéro d'observation
F19/019114
Date d'ajout
02/05/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/05/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires en la personne de Me AMIZET 17 rue de Metz 31000 Toulouse
Numéro d'observation
F19/009432
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/03/2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires en la personne de Me AMIZET 17 rue de Metz 31000 Toulouse, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE en la personne de Me CAVIGLIOLI 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 30/01/2019
Numéro d'observation
F16/012865
Date d'ajout
29/04/2016
Description
Réduction exceptionnelle de la date de clôture statutaire au 31/03/2016 à compter du 30.03.2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).