Entreprise : SCI JAC - SIREN 434 702 486
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2022)
Dénomination
SCI JAC
SIREN (siège)
434 702 486
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2001
Fermeture de l'établissement - 43470248600011
- Date d'effet de la fermeture : 05/09/2022
Date de fin de la personne morale
01/03/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
COMBES 71000 VARENNES-LES-MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORESTIN CHRISTOPHE , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Vinzelles
Nom, Prénom(s)
DIAS DE SOUSA JOAQUIM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Charbonnières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/01/2001
Siret
43470248600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition d'un terrain sis Zone Artisanale des combes 71000 Varennes-les-Mâcon, l'exploitation et la mise en valeur de ce terrain pour l'édification de locaux à usage commercial et l'exploitation par bail ou autrement de cette construction qui restera la propriété de la société
Adresse
71000 , Varennes-lès-Mâcon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Artisanale des Combes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/000330
Date d'ajout
12/01/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2021 - Siège de la liquidation : Zone Artisanale des Combes 71000 VARENNES-LES-MACON - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 14/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/000330
Date d'ajout
12/01/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : DIAS DE SOUSA Joaquim nom d'usage : DIAS DE SOUSA Joaquim n'est plus gérant MORESTIN Christophe Jean nom d'usage : MORESTIN Christophe n'est plus gérant MORESTIN Christophe Jean nom d'usage : MORESTIN Christophe devient liquidateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 21 février 2001 - N° A278 - l'independant du louhannais et du jura du 22 février 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).