Entreprise : BATIR CONSEILS - SIREN 434 701 157
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2020)
Dénomination
BATIR CONSEILS
SIREN (siège)
434 701 157
Date d'immatriculation au RNE
22/02/2001
Date de fin de la personne morale
21/02/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
657657 EUR
Adresse du siège
292 RUE CARNOT 30600 VAUVERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER PHILIPPE , CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
43470115700019
Code APE
742C
Adresse
MAS DU BARRY
30740 , LE CAILAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/05/2003
Siret
43470115700027
Code APE
742C
Adresse
12 AV DE LA CONDAMINE
30600 , VAUVERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/2006
Siret
43470115700035
Nom commercial
BATIR CONSEILS
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestation de maîtrise d'oeuvre de travaux dans le domaine de la construction.
Adresse
292 RUE 292 Rue Carnot
30600 , Vauvert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2015
Siret
43470115700043
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestation de maîtrise d'oeuvre de travaux dans le domaine de la construction.
Adresse
18 RUE CLAUDE TILLIER
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B219308
Date d'ajout
18/11/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/011536
Date d'ajout
15/06/2019
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 22/05/2019
Numéro d'observation
F19/011536
Date d'ajout
15/06/2019
Description
Modification relative aux dirigeants CHEVALLIER Philippe Charles nom d'usage : CHEVALLIER Philippe n'est plus gérant CHEVALLIER Philippe Charles nom d'usage : CHEVALLIER Philippe devient président à compter du 22/05/2019
Numéro d'observation
F19/011536
Date d'ajout
15/06/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 22/05/2019
Numéro d'observation
F17/016222
Date d'ajout
23/10/2017
Description
Modification relative aux dirigeants FOURNIER Christophe nom d'usage : FOURNIER Christophe n'est plus gérant LEVIEUX Albane Annie nom d'usage : LEVIEUX Albane n'est plus gérant CHEVALLIER Philippe Charles nom d'usage : CHEVALLIER Philippe devient gérant à compter du 03/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).