Entreprise : SCI LES ASCLEPIADES - SIREN 434 683 777
Identité
Dénomination
SCI LES ASCLEPIADES
SIREN (siège)
434 683 777
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2001
Début d’activité
25/01/2001
Date de fin de la personne morale
18/02/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, EXPLOITATION DE TOUT IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
58 RUE LEON GAMBETTA 59490 SOMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARON ERIK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
SOMAIN
Nom, Prénom(s)
GRILLET CATHERINE
Nom d'usage
CARON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
SOMAIN
Nom, Prénom(s)
HENNEBELLE VINCENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
SOMAIN
Nom, Prénom(s)
TAGHIPOUR KOUROCH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
MONS EN BAROEUL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/2001
Siret
43468377700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, EXPLOITATION DE TOUT IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL.
Autres Activités
ACQUISITION, EXPLOITATION DE TOUT IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL.
Adresse
58 RUE LEON GAMBETTA
59490 , SOMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2614
Date d'ajout
27/12/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 14/11/2006 : NOUVEAU : TAGHIPOUR KOUROCH, GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
11/01/2006
Description
Modification autre DEMISSION DE MONSIEUR DUTOIT LAURENT EN QUALITE DE CO-GERANT. MISE A JOUR DES ASSOCIES. Date d'effet : 14/11/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS ---------- MENTION DU 01/01/2002 : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).