Entreprise : SCI LES ZAMANAS - SIREN 434 642 310
Identité
Dénomination
SCI LES ZAMANAS
SIREN (siège)
434 642 310
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2001
Début d’activité
15/11/2007
Date de fin de la personne morale
21/01/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
PALMISTE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ M.SANRIMAT C RES GUIMAUVE B E ES 17
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAINRIMAT CHRISTIAN , GAETAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/2007
Siret
43464231000032
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
PALMISTE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ M.SANRIMAT C RES GUIMAUVE B E ES 17
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/01/2001
Siret
43464231000016
Code APE
701F
Adresse
QUARTIER FLAMBOYANTS
97213 , GROS-MORNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M.TIJUS GEORGES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
541
Date d'ajout
25/01/2008
Description
Modification autre 1°) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT DE : C/O M. CARETO MOISE - QUARTIER FOND D'OR - 97224 DUCOS A : C/O M. SAINRIMAT CHRISTIAN - RES GUIMAUVE BAT E ESC 17 - PALMISTE 97232 LE LAMENTIN 2°) CESSION DE PARTS SOCIAL DATE DU 15.11.2007 ENTRE M. CARETO MOISE, CEDANT ET M. SAINRIMAT CHRISTIAN, CESSIONNAIRE (CESSION DE LA TOTALITE DES PARTS) Date d'effet : 15/11/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2879
Date d'ajout
20/07/2005
Description
Modification de l'objet social et/ou de l' activité ANCIENNE MENTION : ACHAT, VENTE, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS NOUVELLE MENTION : LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SUR TERRAIN SIS AUX TROIS-ILETS LIEU-DIT HABITATION DESGROTTES, ET LA VENTE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PAR LOTS, SOIT APRES ACHEVEMENTS DE LA CONSTRUCTION, SOIT EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT, OU A TERME, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES L261-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Date d'effet : 31/05/2005
Numéro d'observation
1232
Date d'ajout
03/04/2002
Description
Transfert du siège social ANCIEN : Cø MR TIJUS GEORGES QUARTIER FLAMBOYANT 97213 GROS-MORNE NOUVEAU : Cø MR CARETO MOISE FOND D'OR 97224 DUCOS A COMPTER DU 18/01/2002 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ANCIEN : 1524.49 EUROS NOUVEAU : 1600 EUROS A COMPTER DU 18/01/2002
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).