Entreprise : SARL SODRAC - SIREN 434 540 951
Identité
Dénomination
SARL SODRAC
SIREN (siège)
434 540 951
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2001
Date de fin de la personne morale
07/02/2091
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE LA LEVADE 38170 SEYSSINET-PARISET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNOD-PRIN LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Seyssins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43454095100010
Code APE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de matériel de régulation, d'adoucissement et de chauffage.
Adresse
5 RUE 5 Rue de la Levade
38170 , Seyssinet-Pariset - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/017213
Date d'ajout
30/10/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 30/10/2018 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/012246
Date d'ajout
04/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 04/10/2011 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur-judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE - Date de cessation des paiements : 31/03/2011 Société dissoute de plein droit par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F11/010063
Date d'ajout
09/08/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 09/08/2011 modifiant la mission confiée à l'administrateur, qui devient la suivante : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
Numéro d'observation
F11/008907
Date d'ajout
12/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 12/07/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE, Administrateur judiciaire : Me BARBEY Régis 14 RUE DOMINIQUE VILLARS 38000 GRENOBLE mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur. Date de cessation des paiements : 31/03/2011
Numéro d'observation
F06/014310
Date d'ajout
28/11/2006
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
F04/007487
Date d'ajout
09/07/2004
Description
-Ancienne dénomination : SARL D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE SODRAC
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 08.02.2001 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 12.01.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).