Entreprise : TRANSPORT ALIZE - SIREN 434 540 928
Identité
Dénomination
TRANSPORT ALIZE
SIREN (siège)
434 540 928
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2001
Date de fin de la personne morale
27/02/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
36588 EUR
Adresse du siège
547 RUE JOLIOT CURIE 84270 VEDENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FELIX JEAN , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
VEDENE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43454092800018
Nom commercial
TRANSPORT ALIZE
Code APE
602L
Origine du fonds
Apport
Activité principale
TOUTES ACTIVITES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES ET DES OBJETS TRANSPORTES ET A LIVRER TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES VISANT A PRENDRE EN CHAGE L'ORGANISATION DU TRANSPORT LA MANUTENTION LE STOCKAGE LE FRET AERIEN OU MARITIME POUR LE COMPTE D'AUTRUI AINSI QUE TOUTES ACTIVITES LOGISTIQUES
Adresse
547 RUE JOLIOT CURIE
84270 , VEDENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17210
Date d'ajout
30/10/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation des biens - Insuffisance d'actif Par jugement du 28/10/2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire. Date d'effet : 28/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3726
Date d'ajout
15/03/2013
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance Présidentielle du 15/03/2013, SOKOLOWSKI Pierre est nommé(e) comme juge commissaire. Date d'effet : 15/03/2013
Numéro d'observation
7368
Date d'ajout
14/11/2005
Description
Mention d'office EN DATE DU 26/10/2005, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DE DONAT JACKY Date d'effet : 26/10/2005
Numéro d'observation
4828
Date d'ajout
27/07/2005
Description
Cessation d'activité CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 22 JUIN 2005 Date d'effet : 22/06/2005
Numéro d'observation
4227
Date d'ajout
27/06/2005
Description
Mention d'office EN DATE DU 22/06/2005, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME COMME LIQUIDATEUR ME RIPERT CHRISTIAN 23, RUE BANASTERIE AVIGNON 84000 AVIGNON Date d'effet : 22/06/2005
Numéro d'observation
1077
Date d'ajout
17/02/2005
Description
Autorisation de poursuite d'activité EN DATE DU 09/02/2005, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE A COMPTER DU 29 janvier 2005 POUR UNE DUREE DE 4 MOIS Date d'effet : 09/02/2005
Numéro d'observation
7469
Date d'ajout
04/10/2004
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/09/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: FILIZZOLA PAUL JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: PAMARD PAUL REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME RIPERT CHRISTIAN 23 RUE BANASTERIE AVIGNON 84000 AVIGNON DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 24/09/2004 A COMPTER DU 29/09/2004
Numéro d'observation
7240
Date d'ajout
24/09/2004
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 24.09.2004. Date d'effet : 24/09/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).