Entreprise : G.D.M - SIREN 434 534 210
Identité
Dénomination
G.D.M
SIREN (siège)
434 534 210
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2001
Début d’activité
08/02/2001
Date de fin de la personne morale
19/02/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou industrielles, la gestion et l'animation des filiales
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
458000 EUR
Adresse du siège
33 RUE ECOPOLE 31270 VILLENEUVE TOLOSANE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID GREGORY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Lamasquère
Nom, Prénom(s)
DAVID GERARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Muret
Dénomination
FID SUD AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
FID SUD MONTAUBAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montauban
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/2001
Siret
43453421000027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou industrielles, la gestion et l'animation des filiales
Autres Activités
La prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou industrielles, la gestion et l'animation des filiales
Adresse
33 RUE ECOPOLE
31270 , VILLENEUVE TOLOSANE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/2001
Siret
43453421000019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 AV DE LA SAUDRUNE
31120 , PORTET-SUR-GARONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU BOIS VERT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/053893
Date d'ajout
09/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 09/11/2023 étendant la procédure de liquidation judiciaire de la SAS G.D.M et la SCI GSD à la SAS S.D.M TOULOUSE MATERIEL (RCS 385 007 901) la SARL SOCIETE NOUVELLE TOULOUSE LOCATION (RCS 423 909 233) et la SARL AUXICLEAN CONCEPT (RCS 502 609 191)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/016699
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 30/03/2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 265 rue de la Découverte 31670 Labège
Numéro d'observation
F23/010041
Date d'ajout
23/02/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 23/02/2023 étendant la procédure de redressement judiciaire de la SAS G.D.M, 33 rue Ecopole, 31270 VILLENEUVE TOLOSANE à la SCI GSD 33 rue Ecopole, 31270 VILLENEUVE TOLOSANE Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me Sébastien VIGREUX 1 rue Montardy 31000 Toulouse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 265 rue de la Découverte 31670 Labège Date de cessation des paiements : 01/12/2022
Numéro d'observation
F22/060804
Date d'ajout
01/12/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 01/12/2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 265 rue de la Découverte 31670 Labège, Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me Sébastien VIGREUX 8 rue du Poids de l'Huile 31000 Toulouse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/12/2022
Numéro d'observation
5701
Date d'ajout
27/03/2001
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice FIXEE AU 31/12 DE CHAQUE ANNEE AU LIEU DU 31/03. EXCEPTIONNELLEMENT LE PREMIER EXERCICE SOCIAL SE TERMINERA LE 31.12.2001. PV AGE DU 05.03.2001 Date d'effet: 05/03/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).