Entreprise : MICATH - SIREN 434 501 649
Identité
Dénomination
MICATH
SIREN (siège)
434 501 649
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2004
Début d’activité
07/12/2000
Date de fin de la personne morale
18/02/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'achat, la vente, l'échange avec ou sans soulte, l'aménagement, l'amélioration, le lotissement, la location, la sous-location, la mise en valeur ou la prise à bail de tous biens mobiliers ou immobiliers ainsi que l'activité de marchand de biens. L'étude et la réalisation de toutes opérations d'aménagement foncier et lotissement de terrains. La construction, la rénovation et l'aménagement de tous immeubles, la location et la gestion, leur vente et cession sous quelque forme que ce soit.
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
81 AV DE LA FONDERIE 57390 AUDUN-LE-TICHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLEONY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rombas
Nom, Prénom(s)
DIETERLING PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Hayange
Nom, Prénom(s)
LIEBERT MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Aumetz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/12/2000
Siret
43450164900033
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'achat, la vente, l'échange avec ou sans soulte, l'aménagement, l'amélioration, le lotissement, la location, la sous-location, la mise en valeur ou la prise à bail de tous biens mobiliers ou immobiliers ainsi que l'activité de marchand de biens. L'étude et la réalisation de toutes opérations d'aménagement foncier et lotissement de terrains. La construction, la rénovation et l'aménagement de tous immeubles, la location et la gestion, leur vente et cession sous quelque forme que ce soit.
Autres Activités
L'achat, la vente, l'échange avec ou sans soulte, l'aménagement, l'amélioration, le lotissement, la location, la sous-location, la mise en valeur ou la prise à bail de tous biens mobiliers ou immobiliers ainsi que l'activité de marchand de biens. L'étude et la réalisation de toutes opérations d'aménagement foncier et lotissement de terrains. La construction, la rénovation et l'aménagement de tous immeubles, la location et la gestion, leur vente et cession sous quelque forme que ce soit.
Adresse
81 AV DE LA FONDERIE
57390 , AUDUN-LE-TICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2000
Siret
43450164900017
Code APE
671C
Adresse
6 RUE DE BRETAGNE
38070 , SAINT-QUENTIN-FALLAVIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES CHESNES LESNOIREES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
43450164900025
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
14 RUE DE L’ANCIENNE SCIERIE
57710 , AUMETZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2678
Date d'ajout
03/12/2010
Description
La chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville a, par jugement en date du 04/11/2010, a convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation juduciaire : - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : Me Nicolas KOCH - LIQUIDATEUR : Me Jean-Marc NOEL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2248
Date d'ajout
20/10/2010
Description
La Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville a, par jugement en date du 9 Septembre 2010, renouvelé la période d'observation jusqu'au 12 Novembre 2010.
Numéro d'observation
1356
Date d'ajout
16/06/2010
Description
La Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville a, par jugement en date du 29 avril 2010, prolongé la période d'observation jusqu'au 16 septembre 2010. Date d'effet : 29 avril 2010
Numéro d'observation
2509
Date d'ajout
03/12/2009
Description
Mention d'office La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a par jugement du 12 novembre 2009 renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois. Date d'effet : 12/11/2009
Numéro d'observation
1718
Date d'ajout
26/08/2009
Description
Jonction de procédures La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville, par jugement en date du 23 juillet 2009, à, Constaté la confusion des patrimoines des sociétés SARL Indra, sas Micath et la SARL home Sweet home avec celui de la SARL l'avenir ; Ordonné la jonction des procédures de redressement judiciaires ouvertes par ce tribunal du chef des sociétés SARL Indra, sas Micath et la SARL home Sweet home à la procédure de redressement Judciaire ouverte du chef de la SARL l'avenir. Dit que la date de cessation des paiements retenue est Celle du 11 juin 2008. Date d'effet : 23/07/2009
Numéro d'observation
1066
Date d'ajout
08/06/2009
Description
Mention d'office La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville à, par jugement en date du 30/04/2009, renouvelle la période d'observation jusqu'au 13/11/2009 Date d'effet : 30/04/2009
Numéro d'observation
464
Date d'ajout
04/03/2009
Description
Mention d'office La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville à, par jugement du 15 janvier 2009, renouvelé la période d'observation jusqu'au 15 mai 2009. Date d'effet : 15/01/2009
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
07/01/2009
Description
Mention d'office La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville par jugement en date du 13 novembre 2008 a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2008, A désigné en qualité de : Juge-Commissaire : Mme Marie-Monique Costa Mandataire judiciaire : Scp Noël Nodee Lanzetta en la personne de Me Jean-Marc Noël 14 avenue de Gaulle à Thionville Administrateur judiciaire : Me Nicolas koch centre St Jacques entrée Serpenoise à Metz A ouvert une période d'observation pour une durée de trois mois Date d'effet : 13/11/2008
Numéro d'observation
2234
Date d'ajout
12/09/2007
Description
Inscription modificative Ancien président : Mr Liebert Geoffrey Nouveau président : Mr Liebert Michel Nouveau directeur général : Mr Liebert Geoffrey Date d'effet : 01/04/2007
Numéro d'observation
2576
Date d'ajout
31/12/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Poursuite de la société malgré la perte de la moitie du capital social. Date d'effet : 29/10/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Constitution : Dépôt de l'acte au greffe du tribunal de commerce de Vienne en date du 06 février 2001 Journal publicateur : La tribune de Vienne du 03 février 2001 ** Société précédemment inscrite au Rcs de Vienne sous le n° de gestion 01 B 59 Transfert du siège et du principal établissement de : St-Quentin Fallavier - ZI de Chesnes les Noirees - 6 rué de Bretagne A : Aumetz - 14 rué de l'ancienne scierie, à compter du 31/12/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).