Entreprise : BAILLEUL PRUVOST - SIREN 434 496 956
Identité
(Entreprise radiée le 10/08/2020)
Dénomination
BAILLEUL PRUVOST
SIREN (siège)
434 496 956
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2001
Fermeture de l'établissement - 43449695600013
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2005
Date de fin de la personne morale
07/02/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
141 RUE SADI CARNOT 62400 BETHUNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRUVOST ISABELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
VERMELLES
Nom, Prénom(s)
BAILLEUL ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
BETHUNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2001
Siret
43449695600013
Nom commercial
ANDRE BAILLEUL FLEURISTE
Code APE
524X
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commerce de fleurs artificielles réalisation de toutes compositions cadeaux meubles
Code APRM
4776ZP - Commerce de détail de fleurs
Adresse
141 RUE 141 rue Sadi Carnot
62400 , Béthune - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8872
Date d'ajout
10/08/2020
Description
Radiation du RCS le 10/08/2020 avec effet au 10/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3712
Date d'ajout
07/07/2005
Description
Dissolution anticipée de la société LIQUIDATEURS : BAILLEUL ANDRE ET PRUVOST ISABELLE SIEGE DE LA LIQUIDATION AU SIEGE SOCIAL Date d'effet : 01/04/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).