Entreprise : HEAVEN CLIMBER PROVENCE VALLEE DU RHONE HC PROVENCE VALLEE DU RHONE - SIREN 434 496 659
Identité
Dénomination
HEAVEN CLIMBER PROVENCE VALLEE DU RHONE HC PROVENCE VALLEE DU RHONE
SIREN (siège)
434 496 659
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2011
Date de fin de la personne morale
26/10/2110
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
3 ALL DES BANQUIERS 13080 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ACTIMART U1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELRIEUX JEAN-MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
La colle sur Loup
Nom, Prénom(s)
VIGUIER LAURENT
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
SEMEAC
Dénomination
SARL GERMAIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
J. CAUSSE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43449665900047
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise générale de travaux publics et particuliers, ouvrages d'art, génie civil, fondations spéciales et travaux acrobatiques en tous domaines.
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Code APRM
4312AZ - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse
3 ALL DES BANQUIERS
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ACTIMART U1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/05/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/2009
Siret
43449665900039
Enseigne
HC RHONE ALPES
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etude, réalisation de tous travaux publics ou particuliers, ouvrages d'art, génie civil, fondations speciales et travaux acrobatiques en tous domaines, production, achat, vente de toutes matières premières ou autre construction, fabrication de tout matériel susceptibles d'être utilisé dans les entreprises ou travaux.
Adresse
19 AV VICTOR HUGO
38800 , LE PONT-DE-CLAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43449665900013
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Activité principale
Autres travaux spécialisés de construction
Adresse
444 CHE DE LA GRANGE DES ROUES
84700 , SORGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/2008
Siret
43449665900021
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Activité principale
Autres travaux spécialisés de construction
Adresse
33 RUE DE LA VERRERIE
84700 , SORGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE ERO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17634
Date d'ajout
03/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 03/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18231
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
2450
Date d'ajout
25/02/2013
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/02/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE DESIGNE M.François LOMBARD EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. A COMPTER DU 08/02/2013
Numéro d'observation
F12/015881
Date d'ajout
12/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 31/10/2012 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur-judiciaire : Me BIENFAIT Stéphanie 39 BOULEVARD CARABACEL 06000 NICE - Date de cessation des paiements : 26/07/2011 Société dissoute de plein droit par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F12/001356
Date d'ajout
30/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 29/07/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me BIENFAIT Stéphanie 39 BOULEVARD CARABACEL 06000 NICE, Administrateur judiciaire : Me FAIVRE-DUBOZ Marie-Claire 06 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 26/07/2011
Numéro d'observation
F12/001357
Date d'ajout
30/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 01/12/2011 nommant en qualité d'Administrateur judiciaire : Me HUERTAS Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 NICE Cedex 4 Me HUERTAS Xavier 4 RUE DE L'OPÉRA 06300 NICE en remplacement de l'administrateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
14198
Date d'ajout
19/12/2011
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE NOMME UN SECOND ADMINISTRATEUR EN LA PERSONNE DE Me Xavier HUERTAS 4 RUE DE L'OPERA 06359 NICE CEDEX 4 AVEC MISSION D'ASSISTANCE. A COMPTER DU 01/12/2011
Numéro d'observation
14197
Date d'ajout
19/12/2011
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/07/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE. DESIGNE JUGE-COMMISSAIRE : M.JEAN-MARCEL GIULIANI, JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : M.SERGE LENORMAND. NOMME ME Stephanie BIENFAIT 39 BD CARABACEL 06000 NICE EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE ET Me Marie-Claire FAIVRE-DUBOZ 6 BD DUBOUCHAGE 06000 NICE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTANCE . FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 26/07/2011 A COMPTER DU 29/07/2011
Numéro d'observation
F11/013795
Date d'ajout
03/11/2011
Description
Transfert du siège social du 33 Rue de la Verrerie Village Ero 84700 SORGUES au 33 Rue de la Verrerie Village Ero 84700 SORGUES à compter du 01/10/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société qui a transféré son siège du ressort du TC d'Avignon (2001 B 60) du 33 rue de la Verrerie, Village Ero 84700 Sorgues, avait commencé son activité à compter du 01/01/2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
29.07.2011 *Ouverture redressement judiciaire a compter du 010106
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).