Entreprise : SCI MARIE - SIREN 434 489 514
Identité
(Entreprise radiée le 17/01/2018)
Dénomination
SCI MARIE
SIREN (siège)
434 489 514
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2001
Date de fin de la personne morale
12/02/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
COET FORN BRAS 56850 CAUDAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAHAYE PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Vernantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/2001
Siret
43448951400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
COET FORN BRAS
56850 , CAUDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
545
Date d'ajout
17/01/2018
Description
Radiation du RCS le 17/01/2018 avec effet au 30/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
542
Date d'ajout
17/01/2018
Description
Ets principal situé à Coët Forn - 56850 Caudan : Cessation d'activité à compter du 30/06/2017. Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2017. Liquidateur : DELAHAYE Philippe, anciennement Gérant. Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur 14 route du Toucheau 49390 Vernantes. Journal d'annonces légales : LES INFOS en date du 17/01/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).