Entreprise : BATI RENOVATION 2001 - SIREN 434 474 813
Identité
(Entreprise radiée le 04/07/2002)
Dénomination
BATI RENOVATION 2001
SIREN (siège)
434 474 813
Date d'immatriculation au RNE
01/02/2001
Fermeture de l'établissement - 43447481300020
- Date d'effet de la fermeture : 09/08/2002
Date de fin de la personne morale
31/01/2100
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 B BD CRETTE PREIGNARD 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRAPIE JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Melun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/08/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
43447481300020
Code APE
452B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Bâtiment étude conseil ou diverses prestations concernant le bâtiment.
Adresse
1 B BD 39 B Rue des Trois Moulins
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/04/2006
Description
: Par arrêt en date du 06/04/2004, la Cour d'Appel de PARIS annule les citations à comparaître délivrées à Monsieur FERRAPIE le 02/06/2003 pour l'audience du 07/07/2003 et les jugements subséquents (faillite personnelle)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/01/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 09/01/2006 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/07/2002
Description
: Radiation : transfert du siège
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/07/2002
Description
: Par Jugement en date du 01/07/2002 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M THUILLIER Alain en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/07/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 01/07/2002 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 15/01/2002. Juge Commissaire : M GROSSET-GRANGE Roland Roger Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/06/2002
Description
: Dépôt le 26/06/2002 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/02/2001
Description
Historique des observations depuis le 01/02/2001 : Radiation par suite du transfert de siège social à Montereau (77130) 1 bis boulevard Cretté Preignard (GTC MONTEREAU).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 26/01/2002. - Précision sur le sort du fonds : Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).