Entreprise : SCI SYVEFRA - SIREN 434 474 789
Identité
(Entreprise radiée le 15/03/2018)
Dénomination
SCI SYVEFRA
SIREN (siège)
434 474 789
Date d'immatriculation au RNE
01/02/2001
Date de fin de la personne morale
31/01/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE LA CHARBONNIERE 77930 CELY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTIER VERONIQUE , PAULETTE , MARGUERITE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Cely-en-Bière
Nom, Prénom(s)
COURTIER MICHEL , JEAN-BAPTISTE
Qualité
Indivisaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Vaux-le-Pénil
Nom, Prénom(s)
PHILIPPART ALAIN , EMILE , ETIENNE
Qualité
Indivisaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Dammarie-les-Lys
Nom, Prénom(s)
COURTIER SYLVIE , FRANCOISE , CHRISTIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Avon
Nom, Prénom(s)
COURTIER ERIC , MICHEL , GUY
Qualité
Indivisaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Seine-Port
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
43447478900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration exploitation de tous immeubles ou terrains.
Adresse
14 RUE 14 Rue de la Charbonnière
77930 , Cely En Biere - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
85797
Date d'ajout
15/03/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85329
Date d'ajout
08/03/2018
Description
Dissolution à compter du 30/11/2017 siège de la liquidation Au siège social parution de la publicité légale L'itinérant du 08/02/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).