Entreprise : SCM IMAGERIE LOUIS PASTEUR - SIREN 434 424 883
Identité
Dénomination
SCM IMAGERIE LOUIS PASTEUR
SIREN (siège)
434 424 883
Date d'immatriculation au RNE
05/02/2001
Date de fin de la personne morale
04/02/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 QUAI LOUIS PASTEUR 34200 SETE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAC CALLUM ALAIN , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
POUSSAN
Nom, Prénom(s)
ENNOUCHI JEAN-MICHEL , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/12/2000
Siret
43442488300016
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
La mise en commun de tous moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles de ses membres
Adresse
17 QUAI 17 quai Louis Pasteur
34200 , Sète - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17035
Date d'ajout
06/06/2019
Description
Radiation du RCS le 06/06/2019 avec effet au 06/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1222
Date d'ajout
27/05/2005
Description
Dissolution DISSOLUTION DE LA SOCIETE - NOMINATION DE MRS MAC CALLUM ALAIN ET ENNOUCHI JEAN MICHEL EN QUALITE DE LIQUIDATEURS - SIEGE DE LIQUIDATION AU 17 QUAI LOUIS PASTEUR 34200 SETE INSERTION : LA GAZETTE ECONOMIQUE DU 10.05.2005 Date d'effet : 15/04/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).