Entreprise : ASTARTE - SIREN 434 392 957
Identité
(Entreprise radiée le 10/09/2021)
Dénomination
ASTARTE
SIREN (siège)
434 392 957
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2001
Date de fin de la personne morale
08/02/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 RUE BOSSUET 21250 SEURRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECUPPER MICHEL , ARTHUR , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
lechatelet
Nom, Prénom(s)
DELORME SYLVIE
Nom d'usage
DECUPPER-DELORME
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Seurre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/2001
Siret
43439295700016
Code APE
5040Z - Transports fluviaux de fret
Activité principale
Transports fluviaux de fret
Adresse
12 RUE DE LA CHAPELLE
21250 , LECHATELET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/05/2001
Siret
43439295700032
Nom commercial
"ASTARTE"
Enseigne
LA PALOMBE
Code APE
5040Z - Transports fluviaux de fret
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports fluviaux de passagers et de ses activités de classes fluviales comprenant la restauration et l'hôtellerie sur bateau, croisières, spectacles. Location, négoce d'embarcations fluviales, vente de produits publicitaires et régionaux.
Adresse
1 RUE 1 Rue Bossuet
21250 , Seurre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
43439295700024
Enseigne
LA PALOMBE
Code APE
5040Z - Transports fluviaux de fret
Activité principale
Transports fluviaux de fret
Adresse
4 GRANDE RUE
21250 , LECHATELET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15593
Date d'ajout
10/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14788
Date d'ajout
27/08/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/08/2021
Description
Dissolution à compter du 15/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/07/2021, liquidateur : DECUPPER-DELORME né(e) DELORME Sylvie, siège de la liquidation : 1 Rue Bossuet 21250 Seurre, parution de la publicité légale : Le Bien Public - Les Dépêches paru le 24/09/2021
Numéro d'observation
8605
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
919
Date d'ajout
18/06/2001
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUITE A ACHAT D'UNE PENICHE, BRANCHE D'ACTIVITE A LA SOCIETE MARINS D'EAU DOUCE,PORT DE PLAISANCE,42720 BRIENNON OPPOSITIONS: ETUDE DE MES MATOCQ, VARD, AVOCATS ASSOCIES, 18 RUE BEAULIEU, 42300 ROANNE. JOURNAL: AFFICHES DE LA LOIRE DU 25.05.01. Date d'effet : 16/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).