Entreprise : VAL DE MARNE SECURITES SERVICES - SIREN 434 325 411
Identité
Dénomination
VAL DE MARNE SECURITES SERVICES
SIREN (siège)
434 325 411
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2001
Date de fin de la personne morale
07/06/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
9 AV D ARROMANCHES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ATAYI AYIKOUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Fosses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/01/2001
Siret
43432541100024
Code APE
746Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Sécurité des biens meubles et immeubles et sécurité des personnes liées de façon directes ou indirectes à la sécurité des biens protégés
Adresse
9 AV 9 Rue D'ARROMANCHES
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2001
Siret
43432541100016
Code APE
746Z
Adresse
33 RUE DES COTES D AUTY
92700 , COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42271
Date d'ajout
30/11/2006
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41614
Date d'ajout
16/11/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 15/11/2006 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. SEGAL Serge , nom du liquidateur : Me PELLEGRINI Gilles
Numéro d'observation
4431
Date d'ajout
19/04/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 18/04/2002 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2002j00275 , date de cessation des paiements le 15/07/2001 , désigne juge commissaire M. Segal serge , juge commissaire suppléant M. Neraud Claude , liquidateur Me Pellegrini gilles 4 le parvis de saint Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
3715
Date d'ajout
02/04/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 02/04/2002
Numéro d'observation
13453
Date d'ajout
08/06/2001
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).