Entreprise : EXXOR CONSULTING - SIREN 434 318 689
Identité
(Entreprise radiée le 28/07/2020)
Dénomination
EXXOR CONSULTING
SIREN (siège)
434 318 689
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2006
Date de fin de la personne morale
29/03/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
771 EUR
Adresse du siège
16 LES TERRASSES DE PEYRAFEUX 84430 MONDRAGON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LINDEPERG HERVE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Orange
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2001
Siret
43431868900024
Code APE
741G
Adresse
8 PARC D'ACTIVITE VERDIERE
13880 , VELAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43431868900016
Adresse
38 RUE DE BASSANO
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/07/2001
Siret
43431868900040
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil entreprises
Adresse
16 16 les Terrasses de Peyrafeux
84430 , Mondragon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2006
Siret
43431868900032
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
RTE D UCHAUX
84100 , ORANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16251
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Par jugement du 27/07/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9042
Date d'ajout
22/05/2018
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du 16/05/2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, a désigné en qualité de liquidateur SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Date d'effet : 16/05/2018
Numéro d'observation
17186
Date d'ajout
16/11/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Par jugement du 15/11/2017, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire, a désigné en qualité de mandataire judiciaire SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI - 4, impasse Plat - Boulevard St Jean - 84000 Avignon, a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé la date de cessation des paiements au 07/07/2017 Date d'effet : 15/11/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 15 MARS 2006 A ORANGE 84100 ROUTE D' UCHAUX FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE PUBLICATEUR : SEMAINE PROVENCE DU 03 AOUT 2001 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. ANCIEN SIEGE : DE LA CREATION AU 09 JUILLET 2001 38 RUE DE BASSANO 75008 PARIS MODIF EN DATE DU 15 AVRIL 2003 : FUSION AVEC LA SOCIETE LINDEPERG ASSOCIES ANCIEN GERANT : MOREAU MICHEL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).