Entreprise : SCI DES REGATIERS - SIREN 434 264 529
Identité
Dénomination
SCI DES REGATIERS
SIREN (siège)
434 264 529
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2001
Date de fin de la personne morale
23/01/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304900 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES REGATIERS 56510 SAINT-PIERRE-QUIBERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBIERRE DANIELE , MARIE-HENRIETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
CORBIERRE PASCAL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Saint-Pair-Sur-Mer
Nom, Prénom(s)
CORBIERRE CHRISTOPHE , HENRI , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
CORBIERRE ANNE-LOUISE , MARIE
Nom d'usage
GUINEBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Les sables d'Olonne
Nom, Prénom(s)
GUINEBERT ARNAUD , CHRISTOPHE , MICHEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Les sables d'Olonne
Nom, Prénom(s)
CORBIERRE EDOUARD , GERARD , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Marseille 13
Nom, Prénom(s)
CORBIERRE HONORINE , MARTHE , MARIE-LOUISE , SUZON
Nom d'usage
CHARROUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Cambes-en-Plaine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/11/2000
Siret
43426452900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion et l'administration d'un immeuble sis à Saint-Pierre-Quiberon (56), 11 rue des régatiers
Adresse
11 RUE 11 rue des Régatiers
56510 , Saint-Pierre-Quiberon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3134
Date d'ajout
07/03/2020
Description
Radiation du RCS le 07/03/2020 avec effet au 07/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13353
Date d'ajout
04/11/2019
Description
Mention d'office de cessation d'activité conformément à l'article R. 123-125 alinéa 1 du code de commerce à compter du 04/11/2019
Numéro d'observation
2502
Date d'ajout
23/03/2007
Description
Gérant associé partant : Corbierre Jacques - gérants associés maintenus : Corbierre Danièle - Corbierre pascal - Corbierre Christophe - Guinebert Anne-Louise - à compter dû : 28.12.06.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).