Entreprise : SOCIETE FINANCIERE TRIVELLA - SIREN 434 257 341
Identité
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE TRIVELLA
SIREN (siège)
434 257 341
Date d'immatriculation au RNE
23/01/2001
Début d’activité
18/01/2001
Date de fin de la personne morale
22/01/2076
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'acquisition et la gestion de tous titres de participations ou de placements, l'étude, la création, la mise en valeur, la direction de toutes affaires ou entreprises, commerciales, industrielles, mobilières et financières. L'acquisition, la mise en valeur, l'édification, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, l'aliénation de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers quelconques, dont la société pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2000000 EUR
Adresse du siège
176 BD HAUSSMANN 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Timar-Schubert LAURE-FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Trivella THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Sannois
Nom, Prénom(s)
Trivella DENIS , JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SARL DBA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/2001
Siret
43425734100033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition et la gestion de tous titres de participations ou de placements, l'étude, la création, la mise en valeur, la direction de toutes affaires ou entreprises, commerciales, industrielles, mobilières et financières. L'acquisition, la mise en valeur, l'édification, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, l'aliénation de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers quelconques, dont la société pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Autres Activités
L'acquisition et la gestion de tous titres de participations ou de placements, l'étude, la création, la mise en valeur, la direction de toutes affaires ou entreprises, commerciales, industrielles, mobilières et financières. L'acquisition, la mise en valeur, l'édification, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, l'aliénation de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers quelconques, dont la société pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Adresse
176 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/2001
Siret
43425734100017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
33 CHE DES HIRES
95150 , TAVERNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/2011
Siret
43425734100025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
79 RUE DES CLOVIERS
95100 , ARGENTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/06/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).