Entreprise : SALPETRIERE-NANCY - SIREN 434 243 176
Identité
(Entreprise radiée le 14/05/2018)
Dénomination
SALPETRIERE-NANCY
SIREN (siège)
434 243 176
Date d'immatriculation au RNE
19/01/2001
Date de fin de la personne morale
18/01/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
124000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES DRYADES 54600 VILLERS-LES-NANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHENON CHRISTIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
MICHENON LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
VALERI ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Villers-les-Nancy
Nom, Prénom(s)
VALERI BARBARA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Villers-les-Nancy
Nom, Prénom(s)
MICHENON ALAIN , PAUL-ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
VILLERS LES NANCY
Nom, Prénom(s)
MICHENON STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Malzéville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/2000
Siret
43424317600014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
91 RUE DES 4 EGLISES
54000 , NANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
43424317600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DES DRYADES
54600 , VILLERS-LES-NANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3972
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Radiation du RCS le 14/05/2018 avec effet au 05/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8790
Date d'ajout
16/11/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 13/10/2017 Liquidateur : MICHENON Alain Paul-André Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue des Dryades 54600 Villers-lès-Nancy Journal d'annonces légales : LES TABLETTES LORRAINES en date du 20/11/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 13/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).