Entreprise : LES ESPINETTES - SIREN 434 179 271
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2022)
Dénomination
LES ESPINETTES
SIREN (siège)
434 179 271
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2001
Fermeture de l'établissement - 43417927100011
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2022
Date de fin de la personne morale
10/01/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
5 AV DE LA REPUBLIQUE 93800 EPINAY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRIER SYLVIE
Nom d'usage
BLIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
La Grande-Motte
Nom, Prénom(s)
VERRIER FRANCOISE
Nom d'usage
JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Payrin-Augmontel
Nom, Prénom(s)
BLIN BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
La Grande-Motte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/01/2001
Siret
43417927100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L acquisition l administration et la gestion par voie de location ou autrement d un bien immobilier sis à Villetaneuse rue marcel Sembat 93430 et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait à être propriétaire toutes opérations financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l objet social et susceptibles d en favoriser le développement ou la réalisation à condition d en respecter le Caracterecivil
Adresse
5 AV 5 Avenue DE LA REPUBLIQUE
93800 , Épinay-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45336
Date d'ajout
28/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Dissolution à compter du 31/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2022, liquidateur : BLIN BERNARD, siège de la liquidation : Immeuble Arena 45 Allée de l'Odyssée 34280 La Grande-Motte, parution de la publicité légale : affiches-parisiennes.com paru le 16/06/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).